LARRAGNEGUY VILAPLANA MARIA VICTORIA
Informe ejecutivo de LARRAGNEGUY VILAPLANA MARIA VICTORIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 10
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LARRAGNEGUY VILAPLANA MARIA VICTORIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PRESTIGE PROPERTIES MARBELLA SL | Apoderado Solidario | 06/09/2024 | |
EDEN LUXURY REAL ESTATE SL | Apoderado Solidario | 22/11/2023 | |
LUXSOL ESTATES SL | Apoderado Solidario | 12/09/2023 | |
PEKEBRO INVERSIONES SL | Apoderado Solidario | 10/10/2022 | |
PLANNING & LIVING SMART SWISS SL | Apoderado Solidario | 31/08/2021 | |
LANDSCAPE EVERLAST SL | Apoderado Solidario | 13/05/2021 | |
NIKAN PROPERTIES & INVESTMENT SL | Apoderado Solidario | 26/11/2020 | |
MACKINTOSH & ROBERTSON SL | Apoderado Solidario | 05/03/2019 | |
TIZIANA AND EMMA SL | Apoderado Solidario | 15/01/2019 | |
ANKER PROPERTY INVEST SL | Apoderado Solidario | 19/04/2018 |
VINCULACIONES DE LARRAGNEGUY VILAPLANA MARIA VICTORIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LARRAGNEGUY VILAPLANA MARIA VICTORIA
Empresa: PRESTIGE PROPERTIES MARBELLA SL
Apoderado Solidario
- Arxe Martinez Elena
- Bejarano Gerez Maria
- Bolaño Blondel Juan Francisco
- Castilla Chaves Maria Cruz
- Fernandez Figares Gonzalez Rafael Juan
- Fernandez Gonzalez Marta
- Fernandez Rodilla Angela
- Larragneguy Vilaplana Maria Victoria
- Martinez Del Marmol Jimenez Felipe Antonio
- Martinez Echevarria Ozamiz Rafael Salvador
- Martinez Ramos Isabel
- Morato Ortega Victor
- Pazos Lopez Soraya
- Perea-milla Palma Jose Maria
- TRAMITAX MARBELLA SL
- Utrera Jimenez Nieves
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MA183985, I/A 2 (06/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-176-29
Empresa: EDEN LUXURY REAL ESTATE SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6418, L 5326, F 192, S 8, H MA177763, I/A 2 (22/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-226-29
Empresa: LUXSOL ESTATES SL
Apoderado Solidario
- Arxe Martinez Elena
- Bejarano Gerez Maria
- Bolaño Blondel Juan Francisco
- Castilla Chaves Maria De La Cruz
- Fernandez Figares Gonzalez Rafael Juan
- Fernandez Gonzalez Marta
- Garcia Morales Ana
- Larragneguy Vilaplana Maria Victoria
- Madrazo Jimenez Jose Angel
- Martinez Del Marmol Jimenez Felipe Antonio
- Martinez Echevarria Ozamiz Rafael
- Martinez Ramos Isabel
- Morato Ortega Victor
- Pazos Lopez Soraya
- Utrera Jimenez Nieves
- Villa Salguero Lorenzo Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6030, L 4937, F 76, S 8, H MA160679, I/A 3 (12/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-181-29
Empresa: PEKEBRO INVERSIONES SL
Apoderado Solidario
- Bejarano Gerez Maria
- Castilla Chaves Maria De La Cruz
- Larragneguy Vilaplana Maria Victoria
- Madrazo Jimenez Jose Angel
- Martinez Ramos Isabel
- Utrera Jimenez Nieves
- Villa Salguero Lorenzo Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5023, L 3930, F 35, S 8, H MA114073, I/A 2 (10/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-200-29
Empresa: PLANNING & LIVING SMART SWISS SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6051, L 4958, F 224, S 8, H MA162071, I/A 2 (31/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-174-29
Empresa: LANDSCAPE EVERLAST SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5674, L 4581, F 99, S 8, H MA142352, I/A 4 (13/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-95-29
Empresa: NIKAN PROPERTIES & INVESTMENT SL
Apoderado Solidario
- Bejarano Gerez Maria
- Castilla Chaves Maria De La Cruz
- Fernandez Figares Gonzalez Rafael Juan
- Gonzalez Peinado Juan Francisco
- Larragneguy Vilaplana Maria Victoria
- Madrazo Jimenez Jose Angel
- Martinez Del Marmol Jimenez Felipe Antonio
- Martinez Ramos Isabel
- Utrera Jimenez Nieves
- Villa Salguero Lorenzo Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5984, L 4891, F 64, S 8, H MA158002, I/A 2 (26/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-235-29
Empresa: MACKINTOSH & ROBERTSON SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5805, L 4712, F 102, S 8, H MA148968, I/A 2 (05/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-50-29
Empresa: TIZIANA AND EMMA SL
Apoderado Solidario
- Ayanz Huete Ana Maria
- Bejarano Gerez Maria
- Fernandez Figares Gonzalez Rafael Juan
- Larragneguy Vilaplana Maria Victoria
- Madrazo Jimenez Jose Angel
- Martinez Del Marmol Jimenez Felipe Antonio
- Martinez Ramos Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5787, L 4694, F 27, S 8, H MA148055, I/A 2 (15/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-15-29
Empresa: ANKER PROPERTY INVEST SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5720, L 4627, F 179, S 8, H MA144690, I/A 2 (19/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-83-29
Información de LARRAGNEGUY VILAPLANA MARIA VICTORIA
Mostramos los datos de LARRAGNEGUY VILAPLANA MARIA VICTORIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LARRAGNEGUY VILAPLANA MARIA VICTORIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos