LARIOS MARTIN EVA MARIA
Informe ejecutivo de LARIOS MARTIN EVA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LARIOS MARTIN EVA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MARTEGUI SEGUROS SL | Presidente | 30/06/2011 | |
MARTEGUI SEGUROS SL | Consejero Delegado | 30/06/2011 | |
MARTEGUI SEGUROS SL | Consejero | 30/06/2011 |
VINCULACIONES DE LARIOS MARTIN EVA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LARIOS MARTIN EVA MARIA
Apoderado Solidario
Apoderado
- Alos Antillach Rosa Maria
- Dominguez Arias Maria Angeles
- Dominguez Imaz Arnaldo
- Dominguez Morilla Maria Jose
- Gallego Flores Mario
- Garcia Herrera Joaquin
- Garcia Torrens Jose Antonio
- Gomez Rosello Carlos
- Hernandez Laconcepcion Fernando J
- Lorca Lopez Noemi
- Martin Marcos Maria Mercedes
- Martinez Cabanes David
- Mayoral Martinez Ramon
- Moreno Duran Paloma Maria
- Ruedas Cuenca Diego
- Ruiz Pedroche Antonio
- Sanchez Canovas Maria Del Rosario
- Tapia Telleria Patxi Xabier
- Tome Garcia Ana Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31576 , F 154, S 8, H M 52461, I/A 540 (12/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-116-28
Apoderado Solidario
- Alcarria Rodrigo Juan Carlos
- Amoros Jones Roberto J
- Bastardo Alvarez Alicia
- Carceller Esteban Sergio
- Castilla Cebas Cristina
- De Yrissarri Hernandez Silvia Yunera
- Fabregas Padro Maria
- Fernandez Aparicio Luis Carlos
- Fernandez Bono Caridad
- Fernandez Pascual Hector
- Framiñan Mundin David
- Gomez Fernandez Francisco
- Gomez Lucena Cristina
- Gonzalez Angulo Maria Sonia
- Gonzalez Gonzalez Angela
- Gonzalez Rodriguez Raquel
- Gonzalez Sanchez Santiago
- Granados Muñoz Julio
- Jauregui Serrano Maria Lourdes
- Jimenez Daga Manuel
- Jimenez Muratori Francisco
- Larios Martin Eva Maria
- Leon Amaro Jose Manuel
- Loro Fernandez-bermejo Antonia
- Marin Gracia Victor
- Mateos Palacios Antonio
- Moro Vega Daniel
- Pacheco Gras Alfonso
- Palomo Carceller Jose Maria
- Pernia Arranz Juan Carlos
- Pujantell Otero Miguel
- Rodriguez Leon Manuel
- Santolaya March Tomas
- Sanvicente Soria Jorge
- Sanz Molina Natalia
- Syrbu Roman
- Tendero Villa Jose Antonio
- Torras Abellan Pedro
- Tosar Gonzalez Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28124 , F 128, S 8, H M 52461, I/A 494 (22/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-100-28
Empresa: MARTEGUI SEGUROS SL
Consejero Delegado
- Larios Martin Eva Maria
Consejero
- Ballaz Tellechea Carlos
- Ballaz Tellechea Jose Maria
- Larios Martin Eva Maria
Presidente
- Larios Martin Eva Maria
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1532 , F 100, S 8, H NA 30447, I/A 2 (30/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-133-31
Empresa: MARTEGUI SEGUROS SL
Administrador Solidario
- Alonso Eguinoa Jose
- Larios Martin Eva Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1532 , F 100, S 8, H NA 30447, I/A 2 (30/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-133-31
Empresa: MARTEGUI SEGUROS SL
Administrador Solidario
- Alonso Eguinoa Jose
- Larios Martin Eva Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1532 , F 98, S 8, H NA030447, I/A00001 (15/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-185-31
Información de LARIOS MARTIN EVA MARIA
Mostramos los datos de LARIOS MARTIN EVA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LARIOS MARTIN EVA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos