LARIO GARCIA ALFREDO
Informe ejecutivo de LARIO GARCIA ALFREDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LARIO GARCIA ALFREDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERSIONES SERRATELLA SL | Liquidador Mancomunado | 20/08/2019 | 27/12/2022 |
INVERSIONES SERRATELLA SL | M.Cons.Liq | 23/08/2018 | 20/08/2019 |
INVERSIONES SERRATELLA SL | M.Cons.Liq | 20/08/2019 |
VINCULACIONES DE LARIO GARCIA ALFREDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LARIO GARCIA ALFREDO
Empresa: INVERSIONES SERRATELLA SL
Liquidador Mancomunado
- Garcia Lario Alfredo
- Guinot Almela Maria Jesus
- Lario Garcia Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8620, L 5907, F 59, S 8, H V 119716, I/A 5 (27/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-2-46
Empresa: INVERSIONES SERRATELLA SL
Liquidador Mancomunado
- Garcia Lario Alfredo
- Guinot Almela Maria Jesus
- Lario Garcia Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8620, L 5907, F 58, S 8, H V 119716, I/A 4 (20/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-163-46
Empresa: INVERSIONES SERRATELLA SL
M.Cons.Liq
- Garcia Lario Alfredo
- Garcia Lario Alfredo
- Guinot Almela Jose Luis
- Guinot Almela Jose Luis
- Guinot Almela Maria Jesus
- Guinot Almela Maria Jesus
- Lario Garcia Alfredo
- Lario Garcia Alfredo
Pr.Cons.Liq
Secr.Cons.Li
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8620, L 5907, F 58, S 8, H V 119716, I/A 4 (20/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-163-46
Empresa: INVERSIONES SERRATELLA SL
M.Cons.Liq
- Lario Garcia Alfredo
- Lario Garcia Alfredo
Pr.Cons.Liq
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8620, L 5907, F 58, S 8, H V 119716, I/A 3 (23/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-167-46
Información de LARIO GARCIA ALFREDO
Mostramos los datos de LARIO GARCIA ALFREDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LARIO GARCIA ALFREDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos