LARIA HOLLEBECQ CRISTINA
Informe ejecutivo de LARIA HOLLEBECQ CRISTINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LARIA HOLLEBECQ CRISTINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
THE OBJECTIVE MEDIA SL | Apoderado | 18/05/2016 | 02/04/2024 |
THE OBJECTIVE MEDIA SL | Apoderado | 23/01/2017 | 02/04/2024 |
THE OBJECTIVE MEDIA SL | Apoderado | 19/10/2021 | 02/04/2024 |
VINCULACIONES DE LARIA HOLLEBECQ CRISTINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LARIA HOLLEBECQ CRISTINA
Empresa: THE OBJECTIVE MEDIA SL
Apoderado
- Laria Hollebecq Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45822 , F 75, S 8, H M 561953, I/A 24 (02/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-69-28
Empresa: THE OBJECTIVE MEDIA SL
Apoderado
- Laria Hollebecq Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31222 , F 215, S 8, H M 561953, I/A 16 (19/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-206-28
Empresa: THE OBJECTIVE MEDIA SL
Apoderado
- Laria Hollebecq Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31222 , F 212, S 8, H M 561953, I/A 12 (23/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-22-28
Empresa: THE OBJECTIVE MEDIA SL
Apoderado
- Laria Hollebecq Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31222 , F 212, S 8, H M 561953, I/A 11 (18/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-100-28
Información de LARIA HOLLEBECQ CRISTINA
Mostramos los datos de LARIA HOLLEBECQ CRISTINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LARIA HOLLEBECQ CRISTINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos