LARGO ARENAS GUILLERMO VIDAL
Informe ejecutivo de LARGO ARENAS GUILLERMO VIDAL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LARGO ARENAS GUILLERMO VIDAL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TUK TUK SWEET TOURS SL | Administrador Solidario | 19/02/2020 | |
AUGAREILS SL | Administrador Solidario | 29/11/2016 | |
KEFREN SUR SL | Administrador Solidario | 29/11/2016 | |
G2J ASESORES LABORALES Y TRIBUTARIOS DE TENERIFE SL | Administrador Solidario | 04/04/2013 | |
MOANA TRUC SL | Apoderado Mancomunado | 28/07/2011 |
VINCULACIONES DE LARGO ARENAS GUILLERMO VIDAL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LARGO ARENAS GUILLERMO VIDAL
Empresa: TUK TUK SWEET TOURS SL
Administrador Solidario
- Augareils Genevieve Marie France
- Largo Arenas Guillermo Vidal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3437 , F 9, S 8, H TF 57034, I/A 2 (19/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-46-38
Empresa: KEFREN SUR SL
Administrador Solidario
- Augareils Genevieve Marie France
- Largo Arenas Guillermo Vidal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2175 , F 184, S 8, H TF 26342, I/A 6 (29/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-236-38
Empresa: KEFREN SUR SL
Administrador Unico
- Largo Arenas Guillermo Vidal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2175 , F 184, S 8, H TF 26342, I/A 6 (29/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-236-38
Empresa: AUGAREILS SL
Administrador Solidario
- Augareils Genevieve Marie France
- Largo Arenas Guillermo Vidal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2019 , F 5, S 8, H TF 23025, I/A 4 (29/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-236-38
Empresa: AUGAREILS SL
Administrador Unico
- Largo Arenas Guillermo Vidal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2019 , F 5, S 8, H TF 23025, I/A 4 (29/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-236-38
Administrador Solidario
- GOMEZ PEREZ JUAN JOSE
- Largo Arenas Guillermo Vidal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3272 , F 110, S 8, H TF 51669, I/A 1 (04/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-70-38
Empresa: MOANA TRUC SL
Apoderado Mancomunado
- GOMEZ PEREZ JUAN JOSE
- Largo Arenas Guillermo Vidal
- Sarthou Olivier Moana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1697 , F 218, S 8, H TF 9326, I/A 12 (28/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-155-38
Información de LARGO ARENAS GUILLERMO VIDAL
Mostramos los datos de LARGO ARENAS GUILLERMO VIDAL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LARGO ARENAS GUILLERMO VIDAL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos