LARES LANCELLE FABIAN ERNESTO
Informe ejecutivo de LARES LANCELLE FABIAN ERNESTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LARES LANCELLE FABIAN ERNESTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JB CAPITAL MARKETS SOCIEDAD DE VALORES SA | Apoderado Solidario | 03/08/2017 | 07/03/2022 |
JB CAPITAL MARKETS SOCIEDAD DE VALORES SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 03/08/2017 | 07/03/2022 |
JB CAPITAL MARKETS SOCIEDAD DE VALORES SA | Apoderado | 27/04/2017 | 20/11/2018 |
VINCULACIONES DE LARES LANCELLE FABIAN ERNESTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LARES LANCELLE FABIAN ERNESTO
Apoderado Mancomunado Solidario
- Lares Lancelle Fabian Ernesto
Apoderado Solidario
- Lares Lancelle Fabian Ernesto
- Mayans Marques Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38120 , F 207, S 8, H M 448563, I/A 92 (07/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-50-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Aliño Diaz Teran Javier
- Domecq Carrion Patricio
- Garcia Elias Alberto
- Gonzalez Moreno Cesar
- Lares Lancelle Fabian Ernesto
- Martinez Olea Ignacio
- Pascual Perez-hernandez Jacobo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36196 , F 224, S 8, H M 448563, I/A 74 (20/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-229-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alcalde Santa Teresa Daniel
- Alcalde Santa Teresa Daniel
- Fleta Chicano Agustin
- Fleta Chicano Agustin
- Garabito Cociña Rafael
- Garcia Elias Alberto
- Garcia Elias Alberto
- Garcia Espinosa Gonzalo
- Gimenez Manzorro Francisco De Paula
- Gonzalez Fernandez Javier
- Gonzalez Fernandez Javier
- Gonzalez Moreno Cesar
- Lares Lancelle Fabian Ernesto
- Lopez Bravo Velasco Paloma
- Martinez Canut Javier
- Martinez Olea Ignacio
- Montalvo Aguado Maria Silvina
- Palomino Manjon Laura
- Pascual Perez-hernandez Jacobo
- Pedregal Domarco Eduardo
- Pedregal Domarco Eduardo
- Rodrigo Lavilla Jesus
- Rodrigo Lavilla Jesus
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Alcalde Santa Teresa Daniel
- Alcalde Santa Teresa Daniel
- Fleta Chicano Agustin
- Fleta Chicano Agustin
- Fleta Chicano Agustin
- Garabito Cociña Rafael
- Garcia Elias Alberto
- Garcia Elias Alberto
- Garcia Elias Alberto
- Garcia Elias Alberto
- Garcia Elias Alberto
- Garcia Espinosa Gonzalo
- Gimenez Manzorro Francisco De Paula
- Gimenez Manzorro Francisco De Paula
- Gonzalez Fernandez Javier
- Gonzalez Fernandez Javier
- Gonzalez Fernandez Javier
- Gonzalez Fernandez Javier
- Gonzalez Fernandez Javier
- Gonzalez Moreno Cesar
- Lares Lancelle Fabian Ernesto
- Lopez Bravo Velasco Paloma
- Martinez Canut Javier
- Martinez Olea Ignacio
- Montalvo Aguado Maria Silvina
- Montalvo Aguado Maria Silvina
- Montalvo Aguado Maria Silvina
- Palomino Manjon Laura
- Palomino Manjon Laura
- Pascual Perez-hernandez Jacobo
- Pedregal Domarco Eduardo
- Pedregal Domarco Eduardo
- Pedregal Domarco Eduardo
- Pedregal Domarco Eduardo
- Rodrigo Lavilla Jesus
- Rodrigo Lavilla Jesus
- Rodrigo Lavilla Jesus
- Rodrigo Lavilla Jesus
- Rodrigo Lavilla Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36196 , F 215, S 8, H M 448563, I/A 65 (03/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-153-28
Apoderado
- Lares Lancelle Fabian Ernesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24914 , F 224, S 8, H M 448563, I/A 61 (27/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-85-28
Información de LARES LANCELLE FABIAN ERNESTO
Mostramos los datos de LARES LANCELLE FABIAN ERNESTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LARES LANCELLE FABIAN ERNESTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos