LAREO PARCERO JESUS
Informe ejecutivo de LAREO PARCERO JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LAREO PARCERO JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SUMA FLOR DE TOXO SL | Administrador Solidario | 02/09/2024 | |
GALICIA GUSTA SL | Administrador Unico | 30/08/2024 | |
POSTRES CASEROS SL | Administrador Unico | 17/06/2016 |
VINCULACIONES DE LAREO PARCERO JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LAREO PARCERO JESUS
Empresa: GALICIA GUSTA SL
Administrador Unico
- Calviño Ferreiro Maria Jose
- Lareo Parcero Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H C 61896, I/A 3 (30/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-173-15
Empresa: GALICIA GUSTA SL
Administrador Unico
- Lareo Parcero Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H C 61896, I/A 3 (30/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-173-15
Empresa: SUMA FLOR DE TOXO SL
Administrador Solidario
- Calviño Ferreiro Maria Jose
- Lareo Parcero Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H C 61898, I/A 3 (02/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-173-15
Empresa: SUMA FLOR DE TOXO SL
Administrador Unico
- Lareo Parcero Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H C 61898, I/A 3 (02/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-173-15
Empresa: SUMA FLOR DE TOXO SL
Administrador Unico
- Lareo Parcero Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3783 , F 1, S 8, H C 61898, I/A 1 (18/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-80-15
Empresa: GALICIA GUSTA SL
Administrador Unico
- Lareo Parcero Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3781 , F 221, S 8, H C 61896, I/A 1 (18/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-80-15
Empresa: POSTRES CASEROS SL
Administrador Unico
- Lareo Parcero Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3332 , F 221, S 8, H C 44326, I/A 2 (17/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-121-15
Empresa: POSTRES CASEROS SL
Administrador Solidario
- Aguilera Siles Facundo
- Lareo Parcero Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3332 , F 221, S 8, H C 44326, I/A 2 (17/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-121-15
Empresa: POSTRES CASEROS SL
Socio Único
- Lareo Parcero Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3332 , F 221, S 8, H C 44326, I/A 2 (17/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-121-15
Información de LAREO PARCERO JESUS
Mostramos los datos de LAREO PARCERO JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LAREO PARCERO JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos