LARBURU IZAGUIRRE AITOR
Informe ejecutivo de LARBURU IZAGUIRRE AITOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LARBURU IZAGUIRRE AITOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GIPUZKOAKO URAK-AGUAS DE GIPUZKOA SA | Vicepresidente | 09/02/2012 | 22/04/2016 |
GIPUZKOAKO URAK-AGUAS DE GIPUZKOA SA | Consejero | 09/02/2012 | 22/04/2016 |
BEASAIN LANTZEN SA | Consejero | 06/10/2015 | 02/02/2016 |
VINCULACIONES DE LARBURU IZAGUIRRE AITOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LARBURU IZAGUIRRE AITOR
Empresa: GIPUZKOAKO URAK-AGUAS DE GIPUZKOA SA
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Larburu Izaguirre Aitor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2655 , F 155, S 8, H SS 7878, I/A 32 (22/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-83-20
Empresa: BEASAIN LANTZEN SA
Consejero
- Agirre Mujika Koldo
- Aldasoro Iturbe Aitor
- Artola Ugalde Leire
- Larburu Izaguirre Aitor
- Urdampilleta Dos Santos Santiago
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2699 , F 105, S 8, H SS 20778, I/A 20 (02/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-30-20
Empresa: BEASAIN LANTZEN SA
Apoderado Mancomunado
Consejero
- Agirre Mujika Koldo
- Aldasoro Iturbe Aitor
- Artola Ugalde Leire
- Larburu Izaguirre Aitor
- Urdampilleta Dos Santos Santiago
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2699 , F 105, S 8, H SS 20778, I/A 19 (06/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-198-20
Empresa: GIPUZKOAKO URAK-AGUAS DE GIPUZKOA SA
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Larburu Izaguirre Aitor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1404 , F 35, S 8, H SS 7878, I/A 26 (09/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-35-20
Información de LARBURU IZAGUIRRE AITOR
Mostramos los datos de LARBURU IZAGUIRRE AITOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LARBURU IZAGUIRRE AITOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos