LARATTE DIONNET MIREILLE SUSANA
Informe ejecutivo de LARATTE DIONNET MIREILLE SUSANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LARATTE DIONNET MIREILLE SUSANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOULIE LARATTE SL | Administrador Unico | 25/09/2017 |
VINCULACIONES DE LARATTE DIONNET MIREILLE SUSANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LARATTE DIONNET MIREILLE SUSANA
Empresa: SOULIE LARATTE SA
Administrador Unico
- Laratte Dionnet Mireille Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1910 , F 145, S 8, H PM 30905, I/A 7 (25/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-190-07
Empresa: SOULIE LARATTE SA
Administrador Unico
- Laratte Dionnet Mireille Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1910 , F 145, S 8, H PM 30905, I/A 7 (25/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-190-07
Empresa: SOULIE LARATTE SA
Administrador Unico
- Laratte Dionnet Mireille Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1910 , F 145, S 8, H PM 30905, I/A 6 (22/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-186-07
Empresa: GONZALEZ LARETTE SL
Liquidador
- Laratte Dionnet Mireille Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1083 , F 196, S 8, H PM 13280, I/A 6 (27/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-2-07
Empresa: GONZALEZ LARETTE SL
Administrador Unico
- Laratte Dionnet Mireille Susana
Liquidador
- Laratte Dionnet Mireille Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1083 , F 196, S 8, H PM 13280, I/A 6 (27/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-2-07
Empresa: BRASSERIE EL PARAISO SL
Liquidador
- Laratte Dionnet Mireille Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1805 , F 163, S 8, H PM 37475, I/A 2 (27/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-24-07
Empresa: BRASSERIE EL PARAISO SL
Administrador Unico
- Laratte Dionnet Mireille Susana
Liquidador
- Laratte Dionnet Mireille Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1805 , F 163, S 8, H PM 37475, I/A 2 (27/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-24-07
Empresa: SOULIE LARATTE SA
Administrador Unico
- Laratte Dionnet Mireille Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1910 , F 144, S 8, H PM 30905, I/A 5 (10/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-220-07
Información de LARATTE DIONNET MIREILLE SUSANA
Mostramos los datos de LARATTE DIONNET MIREILLE SUSANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LARATTE DIONNET MIREILLE SUSANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos