LARA UBIS RAUL
Informe ejecutivo de LARA UBIS RAUL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LARA UBIS RAUL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SEDECONFI SL | Representante | 22/05/2023 | |
WOMEN ON TOP SL | Representante | 13/02/2023 | |
IMPACTING EMAIL MARKETING SOLUTIONS SL | Administrador Unico | 14/12/2015 | |
MARKET 360 DEGREES SL | Administrador Unico | 10/05/2013 | |
TRADE SPHERE SL | Socio Unico | 11/02/2013 | |
TRADE SPHERE SL | Administrador Unico | 11/02/2013 |
VINCULACIONES DE LARA UBIS RAUL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LARA UBIS RAUL
Empresa: SEDECONFI SL
Administrador Unico
Representante
- Lara Ubis Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45228 , F 81, S 8, H M 795815, I/A 1 (22/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-99-28
Empresa: WOMEN ON TOP SL
Administrador Unico
Representante
- Lara Ubis Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44609 , F 197, S 8, H M 785700, I/A 1 (13/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-35-28
Empresa: AUDIENCE NETWORK SL
Administrador Unico
- Lara Ubis Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35754 , F 1, S 8, H M 642518, I/A 1 (15/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-58-28
Administrador Unico
- Lara Ubis Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27475 , F 212, S 8, H M 495138, I/A 5 (14/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-242-28
Empresa: MARKET 360 DEGREES SL
Administrador Unico
- Lara Ubis Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31013 , F 154, S 8, H M 558240, I/A 1 (10/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-93-28
Empresa: TRADE SPHERE SL
Administrador Unico
- Lara Ubis Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30608 , F 120, S 8, H M 550873, I/A 1 (11/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-37-28
Empresa: TRADE SPHERE SL
Socio Único
- Lara Ubis Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30608 , F 120, S 8, H M 550873, I/A 1 (11/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-37-28
Información de LARA UBIS RAUL
Mostramos los datos de LARA UBIS RAUL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LARA UBIS RAUL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos