LARA RINCON FRANCISCO
Informe ejecutivo de LARA RINCON FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LARA RINCON FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AURELIANO LARA SL | Socio Unico | 09/01/2018 | |
AURELIANO LARA SL | Administrador Unico | 16/01/2012 |
VINCULACIONES DE LARA RINCON FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LARA RINCON FRANCISCO
Empresa: AURELIANO LARA SL
Socio Único
- Lara Rincon Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 872 , F 151, S 8, H TO 6970, I/A 5 (09/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-13-45
Empresa: AURELIANO LARA SL
Administrador Unico
- Lara Rincon Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 872 , F 150, S 8, H TO 6970, I/A 3 (16/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-16-45
Empresa: AURELIANO LARA SL
Administrador Solidario
- Lara Rincon Francisco
- Lara Rodriguez Aureliano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 872 , F 150, S 8, H TO 6970, I/A 3 (16/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-16-45
Información de LARA RINCON FRANCISCO
Mostramos los datos de LARA RINCON FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LARA RINCON FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos