LARA PIÑEIRO MIGUEL
Informe ejecutivo de LARA PIÑEIRO MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LARA PIÑEIRO MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ENCE INVESTIGACION Y DESARROLLO SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/11/2013 | 01/06/2016 |
ENCE TERRA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 30/05/2016 | |
ENCE TERRA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/11/2013 | 24/04/2014 |
ENCE TERRA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 29/06/2011 | 24/04/2014 |
VINCULACIONES DE LARA PIÑEIRO MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LARA PIÑEIRO MIGUEL
Empresa: ENCE INVESTIGACION Y DESARROLLO SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Aguilo Jubierre Jordi
- Arguelles Alvarez Jose Jaime
- Arguelles Alvarez Jose Jaime
- Arregui Abendivar Javier
- Arregui Abendivar Javier
- Artes Almenar Gonzalo
- Avello De La Peña Alfredo
- Avello Peña Alfredo
- Bastida Lopez Ivan
- Calvo Garcia Ana Isabel
- Calvo Vidal Naiara
- Camblor Garcia Jose Antonio
- Casal Lago Antonio
- Cea Soriano Angel Luis
- Cea Soriano Angel Luis
- Cogolludo Agustin Miguel Angel
- Conde Manso Antonio
- Cortina Acuña Josep
- De La Vallina Martinez De La Vega Javier
- Diaz Martinez Ramon
- Dominguez Lopez Alberto
- Duran Sanchez Jorge
- Eza Bernaola Alvaro
- Eza Bernaola Alvaro
- Fernandez Calleja Ana Isabel
- Fernandez Carro Oscar
- Fernandez Vazquez Rosa Maria
- Ferreira Fragueiro Ramiro
- Garcia Andion Veronica
- Garcia Loygorri Cerezo Ana
- Garcia Rodriguez Ernesto
- Ibarra Huesa Manuel
- Lara Piñeiro Miguel
- Llorente Gonzalez Eduardo
- Lopez Garcia Maria Ines
- Lozano Astorgano Beatriz
- Martinez Martin Luis Carlos
- Mutas De Las Alas Pumariño Jose Maria
- Oliveros Garcia Alejandro
- Perez Gayol Juan Ignacio
- Perez Parga Jose Maria
- Rico Ruiz Rafael
- Ruiz Menendez Jaime
- Sanchez Hernando Luis Javier
- Santos Lima Margarita
- Sobrini Aburto Gonzalo
- Taboada Gomez Jose Antonio
- Taboada Gomez Jose Antonio
- Tamarit Guillen Jaime
- Templado Martin Laura
- Tubio Baliño Jose Manuel
- Vaquerizo Rodriguez Emilio
- Vazquez Otero Patricia Dolores
- Zueras Saludas Maria Jose
- Zueras Saludas Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2330, L 2330, F 224, S 8, H PO 23756, I/A 42 (01/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-114-36
Empresa: NORTE FORESTAL SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Aguilo Jubierre Jordi
- Arguelles Alvarez Jose Jaime
- Arguelles Alvarez Jose Jaime
- Arregui Abendivar Javier
- Arregui Abendivar Javier
- Artes Almenar Gonzalo
- Avello De La Peña Alfredo
- Avello Peña Alfredo
- Bastida Lopez Ivan
- Calvo Vidal Naiara
- Camblor Garcia Jose Antonio
- Casal Lago Antonio
- Cea Soriano Angel Luis
- Cea Soriano Angel Luis
- Cogolludo Agustin Miguel Angel
- Cortina Acuña Josep
- De La Vallina Martinez De La Vega Javier
- Diaz Martinez Ramon
- Duran Sanchez Jorge
- Eza Bernaola Alvaro
- Eza Bernaola Alvaro
- Fernandez Calleja Ana Isabel
- Fernandez Carro Oscar
- Fernandez Vazquez Rosa Maria
- Ferreira Fragueiro Ramiro
- Garcia Andion Veronica
- Garcia Loygorri Cerezo Ana
- Garcia Rodriguez Ernesto
- Ibarra Huesa Manuel
- Lara Piñeiro Miguel
- Llorente Gonzalez Eduardo
- Lopez Garcia Maria Ines
- Lozano Astorgano Beatriz
- Martinez Martin Luis Carlos
- Maus Lizariturry Diego
- Medina Ors Guillermo
- Mutas De Las Alas Pumariño Jose Maria
- Oliveros Garcia Alejandro
- Perez Gayol Juan Ignacio
- Perez Parga Jose Maria
- Sanchez Hernando Luis Javier
- Santos Lima Margarita
- Sobrini Aburto Gonzalo
- Taboada Gomez Jose Antonio
- Taboada Gomez Jose Antonio
- Tamarit Guillen Jaime
- Templado Martin Laura
- Tubio Baliño Jose Manuel
- Vaquerizo Rodriguez Emilio
- Vazquez Otero Patricia Dolores
- Zueras Saludas Maria Jose
- Zueras Saludas Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32219 , F 158, S 8, H M 579894, I/A 8 (30/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-108-28
Empresa: NORTE FORESTAL SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Arguelles Alvarez Jose Jaime
- Arguelles Alvarez Jose Jaime
- Borges Lencart E Silva Pedro
- Borges Lencart E Silva Pedro
- Calvo Garcia Ana Isabel
- Camblor Garcia Jose Antonio
- Camblor Garcia Jose Antonio
- Canaval Del Rio Francisco Javier
- Cea Soriano Angel Luis
- Cea Soriano Angel Luis
- Conde Manso Antonio
- De La Vallina Martinez De La Vega Javier
- Diaz Marcos Arturo
- Diaz Marcos Arturo
- Diaz Martinez Ramon
- Ferreira Fragueiro Ramiro
- Ferreira Fragueiro Ramiro
- Garcia Andion Veronica
- Garcia Rodriguez Ernesto
- Gomez Damborenea Iñigo
- Gomez Moreno Ignacio
- Gonzalez-palacios Carbajo Fernando
- Lara Piñeiro Miguel
- Llorente Gonzalez Eduardo
- Llorente Gonzalez Eduardo
- Lobo Moran Jacinto
- Lobo Moran Jacinto
- Lopez Garcia Maria Ines
- Martinez De Eulate Y Rey Alejandra
- Maus Lizariturry Diego
- Maus Lizariturry Diego
- Medina Ors Guillermo
- Medina Ors Guillermo
- Milans Del Bosch Javier
- Milans Del Bosch Javier
- Negro Maguregui Guillermo
- Negro Maguregui Guillermo
- Neila Jeronimo Jose Ramon
- Oliveros Garcia Alejandro
- Perez Parga Jose Maria
- Portas Barreiro Angel
- Rico Ruiz Rafael
- Sempere Lujan Manuel Angel
- Sempere Lujan Manuel Angel
- Sobrini Aburto Gonzalo
- Taboada Gomez Jose Antonio
- Torroba Maestroni Felipe
- Vaquerizo Rodriguez Emilio
- Vazquez Otero Patricia Dolores
- Zarandona De La Torre Jose Manuel
- Zarandona De La Torre Jose Manuel
- Zarandona De La Torre Jose Manuel
- Zueras Saludas Maria Jose
- Zueras Saludas Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32219 , F 157, S 8, H M 579894, I/A 3 (24/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-84-28
Empresa: NORTE FORESTAL SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Aguilo Jubierre Jordi
- Arguelles Alvarez Jose Jaime
- Arguelles Alvarez Jose Jaime
- Arregui Abendivar Javier
- Arregui Abendivar Javier
- Artes Almenar Gonzalo
- Avello Peña Alfredo
- Bastida Lopez Ivan
- Calvo Garcia Ana Isabel
- Calvo Vidal Naiara
- Camblor Garcia Jose Antonio
- Casal Lago Antonio
- Cea Soriano Angel Luis
- Cea Soriano Angel Luis
- Cogolludo Agustin Miguel Angel
- Conde Manso Antonio
- Cortina Acuña Josep
- De La Vallina Martinez De La Vega Javier
- Diaz Martinez Ramon
- Dominguez Lopez Alberto
- Duran Sanchez Jorge
- Eza Bernaola Alvaro
- Eza Bernaola Alvaro
- Fernandez Calleja Ana Isabel
- Fernandez Carro Oscar
- Fernandez Vazquez Rosa Maria
- Ferreira Fragueiro Ramiro
- Garcia Andion Veronica
- Garcia Loygorri Cerezo Ana
- Garcia Rodriguez Ernesto
- Ibarra Huesa Manuel
- Lara Piñeiro Miguel
- Llorente Gonzalez Eduardo
- Lopez Garcia Maria Ines
- Lozano Astorgano Beatriz
- Martinez Martin Luis Carlos
- Maus Lizariturry Diego
- Maus Lizariturry Diego
- Medina Ors Guillermo
- Medina Ors Guillermo
- Mutas De Las Alas Pumariño Jose Maria
- Oliveros Garcia Alejandro
- Perez Gayol Juan Ignacio
- Perez Parga Jose Maria
- Rico Ruiz Rafael
- Ruiz Menendez Jaime
- Sanchez Hernando Luis Javier
- Santos Lima Margarita
- Sobrini Aburto Gonzalo
- Taboada Gomez Jose Antonio
- Taboada Gomez Jose Antonio
- Tamarit Guillen Jaime
- Templado Martin Laura
- Tubio Baliño Jose Manuel
- Vaquerizo Rodriguez Emilio
- Vazquez Otero Patricia Dolores
- Zueras Saludas Maria Jose
- Zueras Saludas Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2245, L 2245, F 141, S 8, H PO 4251, I/A 75 (27/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-236-36
Empresa: ENCE INVESTIGACION Y DESARROLLO SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Aguilo Jubierre Jordi
- Arguelles Alvarez Jose Jaime
- Arguelles Alvarez Jose Jaime
- Arregui Abendivar Javier
- Arregui Abendivar Javier
- Artes Almenar Gonzalo
- Avello Peña Alfredo
- Bastida Lopez Ivan
- Calvo Garcia Ana Isabel
- Calvo Vidal Naiara
- Camblor Garcia Jose Antonio
- Casal Lago Antonio
- Cea Soriano Angel Luis
- Cea Soriano Angel Luis
- Cogolludo Agustin Miguel Angel
- Conde Manso Antonio
- Cortina Acuña Josep
- De La Vallina Martinez De La Vega Javier
- Diaz Martinez Ramon
- Dominguez Lopez Alberto
- Duran Sanchez Jorge
- Eza Bernaola Alvaro
- Eza Bernaola Alvaro
- Fernandez Calleja Ana Isabel
- Fernandez Carro Oscar
- Fernandez Vazquez Rosa Maria
- Ferreira Fragueiro Ramiro
- Garcia Andion Veronica
- Garcia Loygorri Cerezo Ana
- Garcia Rodriguez Ernesto
- Ibarra Huesa Manuel
- Lara Piñeiro Miguel
- Llorente Gonzalez Eduardo
- Lopez Garcia Maria Ines
- Lozano Astorgano Beatriz
- Martinez Martin Luis Carlos
- Maus Lizariturry Diego
- Maus Lizariturry Diego
- Medina Ors Guillermo
- Medina Ors Guillermo
- Mutas De Las Alas Pumariño Jose Maria
- Oliveros Garcia Alejandro
- Perez Gayol Juan Ignacio
- Perez Parga Jose Maria
- Rico Ruiz Rafael
- Ruiz Menendez Jaime
- Sanchez Hernando Luis Javier
- Santos Lima Margarita
- Sobrini Aburto Gonzalo
- Taboada Gomez Jose Antonio
- Taboada Gomez Jose Antonio
- Tamarit Guillen Jaime
- Templado Martin Laura
- Tubio Baliño Jose Manuel
- Vaquerizo Rodriguez Emilio
- Vazquez Otero Patricia Dolores
- Zueras Saludas Maria Jose
- Zueras Saludas Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2330, L 2330, F 220, S 8, H PO 23756, I/A 38 (27/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-236-36
Empresa: NORTE FORESTAL SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Arguelles Alvarez Jose Jaime
- Arguelles Alvarez Jose Jaime
- Borges Lencart E Silva Pedro
- Borges Lencart E Silva Pedro
- Calvo Garcia Ana Isabel
- Camblor Garcia Jose Antonio
- Camblor Garcia Jose Antonio
- Canaval Del Rio Francisco Javier
- Cea Soriano Angel Luis
- Cea Soriano Angel Luis
- Conde Manso Antonio
- De La Vallina Martinez De La Vega Javier
- Diaz Marcos Arturo
- Diaz Marcos Arturo
- Diaz Martinez Ramon
- Ferreira Fragueiro Ramiro
- Ferreira Fragueiro Ramiro
- Garcia Andion Veronica
- Garcia Rodriguez Ernesto
- Gomez Damborenea Iñigo
- Gomez Moreno Ignacio
- Gonzalez-palacios Carbajo Fernando
- Lara Piñeiro Miguel
- Llorente Gonzalez Eduardo
- Llorente Gonzalez Eduardo
- Lobo Moran Jacinto
- Lobo Moran Jacinto
- Lopez Garcia Maria Ines
- Martinez De Eulate Y Rey Alejandra
- Maus Lizariturry Diego
- Maus Lizariturry Diego
- Medina Ors Guillermo
- Medina Ors Guillermo
- Milans Del Bosch Javier
- Milans Del Bosch Javier
- Negro Maguregui Guillermo
- Negro Maguregui Guillermo
- Neila Jeronimo Jose Ramon
- Oliveros Garcia Alejandro
- Perez Parga Jose Maria
- Portas Barreiro Angel
- Rico Ruiz Rafael
- Sempere Lujan Manuel Angel
- Sempere Lujan Manuel Angel
- Sobrini Aburto Gonzalo
- Taboada Gomez Jose Antonio
- Torroba Maestroni Felipe
- Vaquerizo Rodriguez Emilio
- Vazquez Otero Patricia Dolores
- Zarandona De La Torre Jose Manuel
- Zarandona De La Torre Jose Manuel
- Zarandona De La Torre Jose Manuel
- Zueras Saludas Maria Jose
- Zueras Saludas Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2245, L 2245, F 225, S 8, H PO 4251, I/A 69 (29/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-131-36
Información de LARA PIÑEIRO MIGUEL
Mostramos los datos de LARA PIÑEIRO MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LARA PIÑEIRO MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos