LARA MARTIN SEBASTIAN
Informe ejecutivo de LARA MARTIN SEBASTIAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LARA MARTIN SEBASTIAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MATERIALES DE CONSTRUCCION LARAMAR SL | Administrador Unico | 05/01/2016 |
VINCULACIONES DE LARA MARTIN SEBASTIAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LARA MARTIN SEBASTIAN
Empresa: AZULEJOS Y PAVIMENTOS LARA MARTIN SL
Liquidador
- Lara Martin Sebastian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3171, L 2084, F 66, S 8, H MA 59448, I/A 7 (22/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-232-29
Empresa: AZULEJOS Y PAVIMENTOS LARA MARTIN SL
Administrador Unico
- Lara Martin Sebastian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3171, L 2084, F 66, S 8, H MA 59448, I/A 7 (22/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-232-29
Administrador Unico
- Lara Martin Sebastian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5469, L 4376, F 87, S 8, H MA131650, I/A 1 (05/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-8-29
Empresa: AZULEJOS Y PAVIMENTOS LARA MARTIN SL
Administrador Unico
- Lara Martin Sebastian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3171, L 2084, F 66, S 8, H MA 59448, I/A 6 (17/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-58-29
Información de LARA MARTIN SEBASTIAN
Mostramos los datos de LARA MARTIN SEBASTIAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LARA MARTIN SEBASTIAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos