LARA MARTIN JOSE ANTONIO
Informe ejecutivo de LARA MARTIN JOSE ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LARA MARTIN JOSE ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LARA CERAMICAS Y OBRAS SL | Socio Unico | 09/04/2014 | |
LARA CERAMICAS Y OBRAS SL | Administrador Unico | 09/04/2014 |
VINCULACIONES DE LARA MARTIN JOSE ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LARA MARTIN JOSE ANTONIO
Empresa: AZULEJOS Y PAVIMENTOS LARA MARTIN SL
Apoderado
- Lara Martin Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3171, L 2084, F 66, S 8, H MA 59448, I/A 7 (22/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-232-29
Empresa: AZULEJOS Y PAVIMENTOS LARA MARTIN SL
Administrador Unico
- Lara Martin Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3171, L 2084, F 66, S 8, H MA 59448, I/A 6 (17/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-58-29
Empresa: LARA CERAMICAS Y OBRAS SL
Administrador Unico
- Lara Martin Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5262, L 4169, F 123, S 8, H MA122641, I/A 1 (09/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-74-29
Empresa: LARA CERAMICAS Y OBRAS SL
Socio Único
- Lara Martin Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5262, L 4169, F 123, S 8, H MA122641, I/A 1 (09/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-74-29
Empresa: PROMOCIONES PLAZA PACO LARA SL
Liquidador
- Lara Martin Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3415, L 2327, F 163, S 8, H MA 66378, I/A 3 (01/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-242-29
Empresa: PROMOCIONES PLAZA PACO LARA SL
Administrador Unico
- Lara Martin Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3415, L 2327, F 163, S 8, H MA 66378, I/A 3 (01/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-242-29
Información de LARA MARTIN JOSE ANTONIO
Mostramos los datos de LARA MARTIN JOSE ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LARA MARTIN JOSE ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos