LARA GUTIERREZ YEIMER ARLEY
Informe ejecutivo de LARA GUTIERREZ YEIMER ARLEY
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LARA GUTIERREZ YEIMER ARLEY
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EXTINT 2021 SL | Administrador Unico | 17/01/2022 |
VINCULACIONES DE LARA GUTIERREZ YEIMER ARLEY
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LARA GUTIERREZ YEIMER ARLEY
Empresa: EXTINT 2021 SL
Administrador Unico
- Lara Gutierrez Yeimer Arley
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48091 , F 43, S 8, H B 572000, I/A 2 (17/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-16-08
Empresa: GRUP LARA & BENAVIDES ASOCIADOS SL
Administrador Unico
- Lara Gutierrez Yeimer Arley
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45306 , F 122, S 8, H B 483577, I/A 5 (13/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-14-08
Empresa: GRUP LARA & BENAVIDES ASOCIADOS SL
Administrador Unico
- Lara Gutierrez Yeimer Arley
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45306 , F 121, S 8, H B 483577, I/A 1 (11/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-73-08
Información de LARA GUTIERREZ YEIMER ARLEY
Mostramos los datos de LARA GUTIERREZ YEIMER ARLEY que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LARA GUTIERREZ YEIMER ARLEY, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos