LARA GOIRICELAYA ASIER
Informe ejecutivo de LARA GOIRICELAYA ASIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LARA GOIRICELAYA ASIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARANGUREN COMERCIAL DEL EMBALAJE SL | Apoderado | 21/10/2022 | |
ARANGUREN COMERCIAL DEL EMBALAJE SL | Consejero Ejecutivo | 21/10/2022 | |
ARANGUREN COMERCIAL DEL EMBALAJE SL | Consejero | 28/09/2022 | |
CIVIS LKH HOLDING ESPAÑA SL | Apoderado | 08/04/2019 | |
INVERTERRA PATRIMONIO SL | Apoderado | 02/04/2019 | |
CIVIS LKH HOLDING ESPAÑA SL | Consejero | 24/07/2018 |
VINCULACIONES DE LARA GOIRICELAYA ASIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LARA GOIRICELAYA ASIER
Empresa: ARANGUREN COMERCIAL DEL EMBALAJE SL
Apoderado
- AGROTRANS SL
- Lara Goiricelaya Asier
Consejero Ejecutivo
- Lara Goiricelaya Asier
- Lara Goiricelaya Gaizka
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8918, L 6204, F 108, S 8, H V 38323, I/A 33 (21/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-207-46
Empresa: ARANGUREN COMERCIAL DEL EMBALAJE SL
Apoderado
- Lara Goiricelaya Asier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8918, L 6204, F 108, S 8, H V 38323, I/A 33 (21/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-207-46
Empresa: ARANGUREN COMERCIAL DEL EMBALAJE SL
Consejero
- Lara Goiricelaya Asier
- Lara Goiricelaya Gaizka
- Oyarzabal Alonso Borja
- Rocabert Beut Leonardo Jose
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8918, L 6204, F 103, S 8, H V 38323, I/A 31 (28/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-191-46
Empresa: ARANGUREN COMERCIAL DEL EMBALAJE SL
Consejero Delegado
Consejero
- Goiricelaya Aranguren Maria Cristina
- Lara Goiricelaya Asier
- Lara Goiricelaya Gaizka
Presidente
Secretario
Vicesecret.
- Lara Goiricelaya Asier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8918, L 6204, F 103, S 8, H V 38323, I/A 31 (28/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-191-46
Empresa: CIVIS LKH HOLDING ESPAÑA SL
Apoderado
- Lara Goiricelaya Asier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10531, L 7812, F 198, S 8, H V 183073, I/A 2 (08/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-73-46
Empresa: INVERTERRA PATRIMONIO SL
Apoderado
- Lara Goiricelaya Asier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10536, L 7817, F 10, S 8, H V 183211, I/A 2 (02/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-69-46
Empresa: CIVIS LKH HOLDING ESPAÑA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Goiricelaya Aranguren Maria Cristina
- Lara Goiricelaya Asier
- Lara Goiricelaya Gaizka
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10531, L 7812, F 197, S 8, H V 183073, I/A 1 (24/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-146-46
Empresa: LARA MARCH Y REVERT SL
Administrador Solidario
- Lara Goiricelaya Asier
- Lara Goiricelaya Gaizka
- Lara Rodriguez Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3892, L 1204, F 164, S 8, H V 16369, I/A 6 (30/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-4-46
Empresa: ARANGUREN COMERCIAL DEL EMBALAJE SL
Apoderado
- Lara Goiricelaya Asier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8918, L 6204, F 100, S 8, H V 38323, I/A 19 (16/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-38-46
Empresa: ARANGUREN COMERCIAL DEL EMBALAJE SL
Apoderado
- Lara Goiricelaya Asier
- Lara Goiricelaya Garikoitz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8918, L 6204, F 100, S 8, H V 38323, I/A 17 (22/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-209-46
Información de LARA GOIRICELAYA ASIER
Mostramos los datos de LARA GOIRICELAYA ASIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LARA GOIRICELAYA ASIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos