LARA CLAVO NICOLAS SANTIAGO
Informe ejecutivo de LARA CLAVO NICOLAS SANTIAGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE LARA CLAVO NICOLAS SANTIAGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVENTIR CREATIVE COMPANY SL | Socio Unico | 04/05/2022 | |
INVENTIR CREATIVE COMPANY SL | Administrador Unico | 04/05/2022 |
VINCULACIONES DE LARA CLAVO NICOLAS SANTIAGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LARA CLAVO NICOLAS SANTIAGO
Empresa: ROOTS MINDFOODNESS SL
Administrador Unico
- Lara Clavo Nicolas Santiago
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3669, L 3669, F 219, S 8, H PO 50421, I/A 7 (28/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-47-36
Empresa: INVENTIR CREATIVE COMPANY SL
Administrador Unico
- Lara Clavo Nicolas Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1614 , F 70, S 8, H VA 33108, I/A 1 (04/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-89-47
Empresa: INVENTIR CREATIVE COMPANY SL
Socio Único
- Lara Clavo Nicolas Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1614 , F 70, S 8, H VA 33108, I/A 1 (04/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-89-47
Empresa: PASO A PASO FOODGROUP SL
Liquidador Mancomunado
- CREATIONS INNOVACION TECNOLOGICA SL
- Lara Clavo Nicolas Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1522 , F 144, S 8, H VA 29149, I/A 4 (19/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-227-47
Empresa: PASO A PASO FOODGROUP SL
Administrador Mancomunado
- CREATIONS INNOVACION TECNOLOGICA SL
- Lara Clavo Nicolas Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1522 , F 144, S 8, H VA 29149, I/A 4 (19/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-227-47
Empresa: CLAVO PLUS SL
Administrador Unico
- Lara Clavo Nicolas Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3669, L 3669, F 219, S 8, H PO 50421, I/A 6 (17/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-17-36
Empresa: FIVE POINTS CAPITAL SL
Administrador Solidario
- Cuartas Villalobos Ignacio
- Estrada Riolobos Guillermo
- Lara Clavo Nicolas Santiago
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36087 , F 37, S 8, H M 648416, I/A 3 (22/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-102-28
Empresa: PASO A PASO FOODGROUP SL
Administrador Mancomunado
- CREATIONS INNOVACION TECNOLOGICA SL
- Lara Clavo Nicolas Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1522 , F 139, S 8, H VA 29149, I/A 1 (20/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-120-47
Empresa: FIVE POINTS CAPITAL SL
Administrador Solidario
- Cuartas Villalobos Ignacio
- Estrada Riolobos Guillermo
- Iglesias De Luis Alvaro Desiderio
- Lara Clavo Nicolas Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1487 , F 58, S 8, H VA 27644, I/A 1 (22/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-186-47
Información de LARA CLAVO NICOLAS SANTIAGO
Mostramos los datos de LARA CLAVO NICOLAS SANTIAGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LARA CLAVO NICOLAS SANTIAGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos