LARA BOCANEGRA ANA MARIA
Informe ejecutivo de LARA BOCANEGRA ANA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LARA BOCANEGRA ANA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SCIENTIA SYSTEMS SL | Socio Unico | 17/12/2021 | |
LARA&BOCANEGRA REAL ESTATE SL | Administrador Unico | 18/03/2021 | |
SCIENTIA SMART HOLDING SL | Socio Unico | 26/01/2021 | |
SCIENTIA SMART HOLDING SL | Administrador Unico | 26/01/2021 | |
SCIENTIA TRADERS QUANTS SL | Socio Unico | 16/10/2019 | |
SCIENTIA TRADERS QUANTS SL | Administrador Unico | 16/10/2019 | |
INCUBADORA DE TRADERS SL | Socio Unico | 02/07/2018 | |
INCUBADORA DE TRADERS SL | Administrador Unico | 02/07/2018 | |
SCIENTIA SYSTEMS SL | Administrador Unico | 21/05/2014 |
VINCULACIONES DE LARA BOCANEGRA ANA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LARA BOCANEGRA ANA MARIA
Empresa: SCIENTIA SYSTEMS SL
Socio Único
- Lara Bocanegra Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5861 , F 186, S 8, H SE101354, I/A 4 (17/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-245-41
Empresa: LARA&BOCANEGRA REAL ESTATE SL
Administrador Unico
- Lara Bocanegra Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7010 , F 180, S 8, H SE129366, I/A 1 (18/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-58-41
Empresa: SCIENTIA SMART HOLDING SL
Administrador Unico
- Lara Bocanegra Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6979 , F 189, S 8, H SE128522, I/A 1 (26/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-21-41
Empresa: SCIENTIA SMART HOLDING SL
Socio Único
- Lara Bocanegra Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6979 , F 189, S 8, H SE128522, I/A 1 (26/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-21-41
Empresa: SCIENTIA TRADERS QUANTS SL
Administrador Unico
- Lara Bocanegra Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6780 , F 133, S 8, H SE123434, I/A 1 (16/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-205-41
Empresa: SCIENTIA TRADERS QUANTS SL
Socio Único
- Lara Bocanegra Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6780 , F 133, S 8, H SE123434, I/A 1 (16/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-205-41
Empresa: INCUBADORA DE TRADERS SL
Administrador Unico
- Lara Bocanegra Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6572 , F 145, S 8, H SE118352, I/A 1 (02/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-130-41
Empresa: INCUBADORA DE TRADERS SL
Socio Único
- Lara Bocanegra Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6572 , F 145, S 8, H SE118352, I/A 1 (02/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-130-41
Empresa: SCIENTIA SYSTEMS SL
Administrador Unico
- Lara Bocanegra Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5861 , F 185, S 8, H SE101354, I/A 1 (21/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-100-41
Empresa: SCIENTIA SYSTEMS SL
Socio Único
- Lara Bocanegra Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5861 , F 185, S 8, H SE101354, I/A 1 (21/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-100-41
Información de LARA BOCANEGRA ANA MARIA
Mostramos los datos de LARA BOCANEGRA ANA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LARA BOCANEGRA ANA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos