LAPLANA SERRANO MANUEL ANTONIO
Informe ejecutivo de LAPLANA SERRANO MANUEL ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LAPLANA SERRANO MANUEL ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HEF INVERSORA SL | Apoderado Solidario | 14/09/2022 | |
ESTIVIEL SA | Apoderado Solidario | 23/08/2022 | |
LA SIN RIVAL SL | Apoderado Solidario | 08/08/2022 | |
METAMORFOS FUTURO SL | Apoderado | 12/04/2013 |
VINCULACIONES DE LAPLANA SERRANO MANUEL ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LAPLANA SERRANO MANUEL ANTONIO
Empresa: HEF INVERSORA SL
Apoderado Solidario
- Laplana Serrano Manuel Antonio
- Manzanares Olmeda Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43018 , F 205, S 8, H M 190045, I/A 31 (14/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-181-28
Empresa: ESTIVIEL SA
Apoderado Solidario
- Laplana Serrano Manuel Antonio
- Manzanares Olmeda Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31191 , F 21, S 8, H M 62141, I/A 36 (23/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-165-28
Empresa: LA SIN RIVAL SL
Apoderado Solidario
- Laplana Serrano Manuel Antonio
- Manzanares Olmeda Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12235 , F 67, S 8, H M 193659, I/A 17 (08/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-155-28
Empresa: METAMORFOS BETI JAI SL
Apoderado
- Laplana Serrano Manuel Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30951 , F 174, S 8, H M 557104, I/A 2 (12/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-74-28
Información de LAPLANA SERRANO MANUEL ANTONIO
Mostramos los datos de LAPLANA SERRANO MANUEL ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LAPLANA SERRANO MANUEL ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos