LAPEIRA LEON JOSE ADOLFO
Informe ejecutivo de LAPEIRA LEON JOSE ADOLFO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LAPEIRA LEON JOSE ADOLFO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INYARSA INVERSIONES Y ARRENDAMIENTOS SA | Administrador Unico | 07/06/2012 |
VINCULACIONES DE LAPEIRA LEON JOSE ADOLFO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LAPEIRA LEON JOSE ADOLFO
Empresa: VYA MOLINA LARIO SL
Administrador Unico
- Lapeira Leon Jose Adolfo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3272, L 2185, F 212, S 8, H MA 62332, I/A 5 (02/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-91-29
Administrador Unico
- Lapeira Leon Jose Adolfo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1332, L 245, F 161, S 8, H MA 9929, I/A 8 (11/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-95-29
Administrador Unico
- Lapeira Leon Jose Adolfo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1332, L 245, F 161, S 8, H MA 9929, I/A 7 (06/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-111-29
Empresa: VYA MOLINA LARIO SL
Socio Único
- Lapeira Leon Jose Adolfo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3272, L 2185, F 212, S 8, H MA 62332, I/A 3 (16/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-244-29
Administrador Unico
- Lapeira Leon Jose Adolfo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1332, L 245, F 161, S 8, H MA 9929, I/A 6 (07/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-116-29
Información de LAPEIRA LEON JOSE ADOLFO
Mostramos los datos de LAPEIRA LEON JOSE ADOLFO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LAPEIRA LEON JOSE ADOLFO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos