LAPARRA MARTINEZ JOSE MANUEL
Informe ejecutivo de LAPARRA MARTINEZ JOSE MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 15
Empresas activas: 12
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LAPARRA MARTINEZ JOSE MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COSMOVENTAS SL | Socio Unico | 03/12/2015 | |
COSMOVENTAS SL | Administrador Unico | 03/12/2015 | |
CONTAINERS BAGES ACTUAL SL | Apoderado Solidario | 22/01/2015 | |
HABITAT ACTUAL SL | Administrador Unico | 24/11/2014 | |
UNION EDIFICADORA BENALFA SL | Apoderado | 04/11/2011 | |
CONTAINERS BAGES SL | REPR.143 RRM | 12/09/2011 | |
PROALZI SL | Apoderado | 24/05/2011 | |
PROMOCIONES COSTA CULLERA SL | Apoderado | 24/05/2011 | |
CONTAINERS BAGES SL | Apoderado | 20/05/2011 | |
PROMOCIONES GRAESCU SL | Apoderado | 23/12/2010 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE LAPARRA MARTINEZ JOSE MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LAPARRA MARTINEZ JOSE MANUEL
Empresa: COSMOVENTAS SL
Administrador Unico
- Laparra Martinez Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9258, L 6541, F 92, S 8, H V 141430, I/A 2 (03/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-236-46
Empresa: COSMOVENTAS SL
Nuevo Socio Único
- Laparra Martinez Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9258, L 6541, F 92, S 8, H V 141430, I/A 2 (03/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-236-46
Empresa: ALMACEN TECNICO Y REPOSICIONES MK SL
Apoderado Solidario
- Laparra Martinez Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38736 , F 147, S 8, H B 330115, I/A 6 (22/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-19-08
Empresa: HABITAT ACTUAL SL
Administrador Unico
- Laparra Martinez Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6457, L 3762, F 115, S 8, H V 68288, I/A 7 (24/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-229-46
Empresa: UNION EDIFICADORA BENALFA SL
Apoderado
- Laparra Martinez Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6390, L 3695, F 14, S 8, H V 66880, I/A 4 (04/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-218-46
Empresa: CONTAINERS BAGES SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Laparra Martinez Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10755 , F 9, S 8, H B 157159, I/A 6 (12/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-182-08
Empresa: PROMOCIONES COSTA CULLERA SL
Apoderado
- Laparra Martinez Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8362, L 5653, F 94, S 8, H V 110782, I/A 3 (24/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-105-46
Empresa: PROALZI SL
Apoderado
- Laparra Martinez Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5233, L 2541, F 98, S 8, H V 42253, I/A 7 (24/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-105-46
Empresa: CONTAINERS BAGES SL
Apoderado
- Laparra Martinez Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10755 , F 9, S 8, H B 157159, I/A 5 (20/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-104-08
Empresa: PROMOCIONES GRAESCU SL
Apoderado
- Laparra Martinez Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8237, L 5528, F 10, S 8, H V 106538, I/A 6 (23/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-1-46
VER MAS ACTOS
Información de LAPARRA MARTINEZ JOSE MANUEL
Mostramos los datos de LAPARRA MARTINEZ JOSE MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LAPARRA MARTINEZ JOSE MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos