LAPA YURENKO ELENA
Informe ejecutivo de LAPA YURENKO ELENA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LAPA YURENKO ELENA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SALA CONSTRUYENDO FUTURO SL | Administrador Solidario | 24/10/2019 |
VINCULACIONES DE LAPA YURENKO ELENA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LAPA YURENKO ELENA
Empresa: SALA CONSTRUYENDO FUTURO SL
Administrador Solidario
- Lapa Yurenko Elena
- Yurenko Petro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4215 , F 183, S 8, H A 165243, I/A 2 (24/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-211-03
Empresa: SALA CONSTRUYENDO FUTURO SL
Administrador Solidario
- Ivanova Alla
- Lapa Yurenko Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4215 , F 183, S 8, H A 165243, I/A 2 (24/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-211-03
Empresa: SALA CONSTRUYENDO FUTURO SL
Administrador Solidario
- Ivanova Alla
- Lapa Yurenko Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4215 , F 182, S 8, H A 165243, I/A 1 (17/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-98-03
Empresa: GRUPO GAMBIT SL
Administrador Unico
- Lapa Yurenko Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3919 , F 42, S 8, H A 148409, I/A 2 (10/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-54-03
Empresa: GRUPO GAMBIT SL
Administrador Unico
- Lapa Yurenko Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3919 , F 41, S 8, H A 148409, I/A 1 (01/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-25-03
Información de LAPA YURENKO ELENA
Mostramos los datos de LAPA YURENKO ELENA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LAPA YURENKO ELENA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos