LAORGA FRAILE ANA MANUELA
Informe ejecutivo de LAORGA FRAILE ANA MANUELA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LAORGA FRAILE ANA MANUELA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FRAVET SERVICIOS VETERINARIOS SL | Apoderado | 19/05/2016 | 15/02/2022 |
FRAVET SERVICIOS VETERINARIOS SL | Administrador Unico | 20/10/2017 | 17/01/2020 |
VINCULACIONES DE LAORGA FRAILE ANA MANUELA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LAORGA FRAILE ANA MANUELA
Empresa: FRAVET SERVICIOS VETERINARIOS SL
Apoderado
- Laorga Fraile Ana Manuela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34720 , F 203, S 8, H M 624485, I/A 6 (15/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-36-28
Empresa: FRAVET SERVICIOS VETERINARIOS SL
Administrador Unico
- Laorga Fraile Ana Manuela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34720 , F 198, S 8, H M 624485, I/A 4 (17/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-16-28
Empresa: FRAVET SERVICIOS VETERINARIOS SL
Administrador Unico
- Laorga Fraile Ana Manuela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34720 , F 198, S 8, H M 624485, I/A 3 (20/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-207-28
Empresa: FRAVET SERVICIOS VETERINARIOS SL
Apoderado
- Laorga Fraile Ana Manuela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34720 , F 198, S 8, H M 624485, I/A 2 (19/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-99-28
Información de LAORGA FRAILE ANA MANUELA
Mostramos los datos de LAORGA FRAILE ANA MANUELA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LAORGA FRAILE ANA MANUELA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos