LAO SERRANO LAIA
Informe ejecutivo de LAO SERRANO LAIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LAO SERRANO LAIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SEGURETAT I ALARMES DE CATALUNYA SL | Administrador Unico | 01/03/2024 | |
ALLOTJAMENTS TURISTICS DE CATALUNYA SL | Administrador Unico | 07/06/2022 | |
HIDROSERVEIS DE CATALUNYA SL | Administrador Unico | 10/03/2021 | |
GRUPO SIGNO PHARMA EDITORES SL | Administrador Unico | 23/08/2019 | |
BRILLEREMO SL | Administrador Unico | 26/03/2018 |
VINCULACIONES DE LAO SERRANO LAIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LAO SERRANO LAIA
Empresa: SEGURETAT I ALARMES DE CATALUNYA SL
Administrador Unico
- Lao Serrano Laia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 49157 , F 144, S 8, H B 609775, I/A 1 (01/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-49-08
Empresa: BINGOS DE CATALUNYA SL
Administrador Unico
- Lao Serrano Laia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48343 , F 62, S 8, H B 580780, I/A 1 (07/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-112-08
Empresa: AIGUES DE CATALUNYA SL
Administrador Unico
- Lao Serrano Laia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47701 , F 120, S 8, H B 559832, I/A 1 (10/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-53-08
Empresa: GRUPO SIGNO PHARMA EDITORES SL
Administrador Unico
- Lao Serrano Laia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46848 , F 168, S 8, H B 532946, I/A 2 (23/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-169-08
Empresa: HORSE CLUB 21 SL
Liquidador
- Lao Serrano Laia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44647 , F 29, S 8, H B 462268, I/A 2 (19/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-83-08
Empresa: HORSE CLUB 21 SL
Administrador Unico
- Lao Serrano Laia
Liquidador
- Lao Serrano Laia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44647 , F 29, S 8, H B 462268, I/A 2 (19/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-83-08
Empresa: MAJESTIC JET SL
Liquidador
- Lao Serrano Laia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43058 , F 96, S 8, H B 419882, I/A 2 (18/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-80-08
Empresa: MAJESTIC JET SL
Administrador Unico
- Lao Serrano Laia
Liquidador
- Lao Serrano Laia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43058 , F 96, S 8, H B 419882, I/A 2 (18/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-80-08
Empresa: BRILLEREMO SL
Administrador Unico
- Lao Serrano Laia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46341 , F 27, S 8, H B 516951, I/A 1 (26/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-67-08
Empresa: HORSE CLUB 21 SL
Administrador Unico
- Lao Serrano Laia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44647 , F 29, S 8, H B 462268, I/A 1 (27/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-22-08
VER MAS ACTOS
Información de LAO SERRANO LAIA
Mostramos los datos de LAO SERRANO LAIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LAO SERRANO LAIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos