LANZAS SAEZ MARIA HELENA
Informe ejecutivo de LANZAS SAEZ MARIA HELENA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LANZAS SAEZ MARIA HELENA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JSM EQUITY SL | Administrador Solidario | 31/01/2024 | |
LANZAS EQUITY INVESTMENT SL | Administrador Solidario | 04/09/2019 | |
F LANZAS SL | Apoderado | 20/10/2016 | |
GALYS 2000 SL | Administrador Unico | 14/01/2016 | |
EXPLOTACIONES ROHELPA SL | Administrador Unico | 14/01/2016 |
VINCULACIONES DE LANZAS SAEZ MARIA HELENA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LANZAS SAEZ MARIA HELENA
Empresa: JSM EQUITY SL
Administrador Solidario
- Lanzas Saez Francisco Javier
- Lanzas Saez Maria Helena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46317 , F 140, S 8, H M 813507, I/A 1 (31/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-27-28
Empresa: LABAL ACABADOS DE LA MADERA SL
Apoderado
- Lanzas Saez Francisco Javier
- Lanzas Saez Maria Helena
- Saez Garcia Rosa-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24424 , F 20, S 8, H M 439282, I/A 5 (24/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-208-28
Empresa: FREL SL
Apoderado Solidario
- Lanzas Saez Maria Helena
- Saez Garcia Rosa-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28335 , F 136, S 8, H M 136355, I/A 13 (24/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-208-28
Empresa: LANZAS EQUITY INVESTMENT SL
Administrador Solidario
- Lanzas Saez Francisco Javier
- Lanzas Saez Maria Helena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39597 , F 120, S 8, H M 702832, I/A 1 (04/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-174-28
Empresa: F LANZAS SL
Apoderado
- Lanzas Saez Maria Helena
- Saez Garcia Rosa-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24702 , F 209, S 8, H M 73857, I/A 14 (20/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-208-28
Empresa: FREL SL
Apoderado Solidario
- Lanzas Saez Maria Helena
- Saez Garcia Rosa-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28335 , F 135, S 8, H M 136355, I/A 12 (20/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-208-28
Empresa: EXPLOTACIONES ROHELPA SL
Administrador Unico
- Lanzas Saez Maria Helena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13318 , F 82, S 8, H M 215850, I/A 5 (14/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-15-28
Empresa: GALYS 2000 SL
Administrador Unico
- Lanzas Saez Maria Helena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11390 , F 83, S 8, H M 178925, I/A 10 (14/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-15-28
Empresa: F LANZAS SL
Apoderado
- Lanzas Saez Maria Helena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4458 , F 31, S 8, H M 73857, I/A 12 (12/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-224-28
Empresa: FREL SL
Apoderado
- Lanzas Saez Maria Helena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8463 , F 16, S 8, H M 136355, I/A 9 (03/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-219-28
Información de LANZAS SAEZ MARIA HELENA
Mostramos los datos de LANZAS SAEZ MARIA HELENA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LANZAS SAEZ MARIA HELENA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos