LANZA TRESGALLO ALBERTO
Informe ejecutivo de LANZA TRESGALLO ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE LANZA TRESGALLO ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANCO MEDIOLANUM SA | Apoderado Solidario | 30/11/2016 | 09/10/2017 |
PROMOGRO 2005 SL | Administrador Unico | 05/10/2017 | |
GESTION Y DESARROLLOS DEL NORTE SL | Administrador Unico | 20/12/2016 | |
GESTION Y DESARROLLOS DEL NORTE SL | Liquidador Concursal | 20/12/2016 | 20/12/2016 |
VINCULACIONES DE LANZA TRESGALLO ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LANZA TRESGALLO ALBERTO
Empresa: BANCO MEDIOLANUM SA
Apoderado Solidario
- Aymerich Gazquez Gloria
- Garcia Sanchez Pedro
- Lanza Tresgallo Alberto
- Lombide Hernandez Nagore
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45841 , F 221, S 8, H B 73301, I/A 1271 (09/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-199-08
Empresa: PROMOGRO 2005 SL
Administrador Unico
- Lanza Tresgallo Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 831 , F 87, S 8, H S 15775, I/A 4 (05/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-196-39
Empresa: GESTION Y DESARROLLOS DEL NORTE SL
Liquidador Concursal
- Lanza Tresgallo Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1044 , F 191, S 8, H S 27791, I/A 2 (20/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-247-39
Empresa: GESTION Y DESARROLLOS DEL NORTE SL
Administrador Unico
- Lanza Tresgallo Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1044 , F 191, S 8, H S 27791, I/A 2 (20/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-247-39
Empresa: BANCO MEDIOLANUM SA
Apoderado Solidario
- Aguilar Cañellas Lluisa
- Estrada Torres Luis
- Herrero Bodi David
- Lanza Tresgallo Alberto
- Melgosa Moreno Mercedes
- Riera Golobart Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45644 , F 121, S 8, H B 73301, I/A 1220 (30/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-234-08
Información de LANZA TRESGALLO ALBERTO
Mostramos los datos de LANZA TRESGALLO ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LANZA TRESGALLO ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos