LANZA OVIES JESUS ALBERTO
Informe ejecutivo de LANZA OVIES JESUS ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE LANZA OVIES JESUS ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BIRTZ CONSTRUCCIONES Y REFORMAS SL | Administrador Solidario | 24/07/2017 | |
HARVARD FOOD SL | Administrador Mancomunado | 28/07/2014 |
VINCULACIONES DE LANZA OVIES JESUS ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LANZA OVIES JESUS ALBERTO
Empresa: BIRTZ CONSTRUCCIONES Y REFORMAS SL
Administrador Solidario
- Lanza Ovies Alfonso-manuel
- Lanza Ovies Jesus Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36130 , F 176, S 8, H M 649194, I/A 1 (24/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-144-28
Empresa: GEINCO LANZA SL
Administrador Solidario
- Lanza Ovies Alfonso-manuel
- Lanza Ovies Jesus Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12682 , F 50, S 8, H M 203047, I/A 2 (15/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-183-28
Empresa: SANTA BARBARA INVERSION Y GESTION SL
Administrador Unico
- Lanza Ovies Jesus Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21738 , F 93, S 8, H M 387150, I/A 4 (26/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-209-28
Empresa: CATERING & FOOD RESTAURANTS SL
Administrador Unico
- Lanza Ovies Jesus Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32566 , F 36, S 8, H M 586167, I/A 2 (24/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-62-28
Empresa: CATERING & FOOD RESTAURANTS SL
Administrador Unico
- Lanza Ovies Jesus Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32566 , F 35, S 8, H M 586167, I/A 1 (04/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-156-28
Empresa: CATERING & FOOD RESTAURANTS SL
Socio Único
- Lanza Ovies Jesus Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32566 , F 35, S 8, H M 586167, I/A 1 (04/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-156-28
Empresa: HARVARD FOOD SL
Administrador Mancomunado
- Catena Manzano Juan Ignacio
- Lanza Ovies Jesus Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32363 , F 146, S 8, H M 582593, I/A 1 (28/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-147-28
Información de LANZA OVIES JESUS ALBERTO
Mostramos los datos de LANZA OVIES JESUS ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LANZA OVIES JESUS ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos