LANZA GIL CARMEN
Informe ejecutivo de LANZA GIL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LANZA GIL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FARMA LIBERTAD 54 SL | Administrador Solidario | 23/11/2020 | |
INVERSIONES GIL LANZA SL | Administrador Solidario | 23/01/2020 |
VINCULACIONES DE LANZA GIL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LANZA GIL CARMEN
Empresa: YEGUADA MI CAPRICHO SL
Administrador Solidario
- Gil Jimenez Maria Luisa Alejandra
- Lanza Gil Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30218 , F 31, S 8, H M 543897, I/A 3 (05/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-154-28
Empresa: FARMA LIBERTAD 54 SL
Administrador Solidario
- Gil Jimenez Maria Luisa Alejandra
- Lanza Gil Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4067 , F 72, S 8, H AS 46247, I/A 2 (23/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-231-33
Empresa: INVERSIONES GIL LANZA SL
Administrador Solidario
- Gil Jimenez Maria Luisa Alejandra
- Lanza Gil Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40104 , F 200, S 8, H M 712501, I/A 1 (23/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-20-28
Empresa: YEGUADA MI CAPRICHO SL
Administrador Solidario
- Gil Jimenez Maria Luisa Alejandra
- Lanza Gil Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30218 , F 30, S 8, H M 543897, I/A 2 (14/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-14-28
Información de LANZA GIL CARMEN
Mostramos los datos de LANZA GIL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LANZA GIL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos