LANZA BROSSA ANTONI
Informe ejecutivo de LANZA BROSSA ANTONI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LANZA BROSSA ANTONI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LNZ GURU STUDIO SL | Administrador Unico | 16/11/2018 | |
ASESORAMIENTO SARRILAN SL | Socio Unico | 24/03/2015 | |
ASESORAMIENTO SARRILAN SL | Administrador Unico | 24/03/2015 |
VINCULACIONES DE LANZA BROSSA ANTONI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LANZA BROSSA ANTONI
Empresa: LNZ GURU STUDIO SL
Administrador Unico
- Lanza Brossa Antoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46629 , F 178, S 8, H B 526000, I/A 1 (16/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-227-08
Empresa: INEDIT CONCEPTE INTERIOR SL
Administrador Mancomunado
- Lanza Brossa Antoni
- Magret Llorens Francesc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43461 , F 220, S 8, H B 430689, I/A 4 (25/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-192-08
Empresa: INEDIT CONCEPTE INTERIOR SL
Administrador Mancomunado
- Lanza Brossa Antoni
- Magret Llorens Francesc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43461 , F 219, S 8, H B 430689, I/A 3 (07/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-53-08
Empresa: INEDIT CONCEPTE INTERIOR SL
Administrador Mancomunado
- Castro Saez Pablo
- Lanza Brossa Antoni
- Molina Porras Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43461 , F 219, S 8, H B 430689, I/A 3 (07/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-53-08
Empresa: ASESORAMIENTO SARRILAN SL
Administrador Unico
- Lanza Brossa Antoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4027, L 4027, F 210, S 8, H PO 58193, I/A 1 (24/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-62-36
Empresa: ASESORAMIENTO SARRILAN SL
Socio Único
- Lanza Brossa Antoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4027, L 4027, F 210, S 8, H PO 58193, I/A 1 (24/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-62-36
Empresa: INEDIT CONCEPTE INTERIOR SL
Administrador Mancomunado
- Castro Saez Pablo
- Lanza Brossa Antoni
- Molina Porras Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43461 , F 216, S 8, H B 430689, I/A 1 (26/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-232-08
Información de LANZA BROSSA ANTONI
Mostramos los datos de LANZA BROSSA ANTONI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LANZA BROSSA ANTONI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos