LANUZA ESPARZA FLORENCIO
Informe ejecutivo de LANUZA ESPARZA FLORENCIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LANUZA ESPARZA FLORENCIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUTOMOVILES SERRABLO SA | Administrador Unico | 01/07/2015 | |
SERRABLO IMPORT SA | Administrador Solidario | 30/10/2009 |
VINCULACIONES DE LANUZA ESPARZA FLORENCIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LANUZA ESPARZA FLORENCIO
Empresa: AUTOMOVILES SERRABLO SA
Administrador Unico
- Lanuza Esparza Florencio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 359, L 136, F 79, S 8, H HU 4454, I/A 14 (30/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-213-22
Empresa: SERRABLO IMPORT SA
Administrador Solidario
- Lanuza Esparza Florencio
- Lanuza Esparza Jose Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 248, L 128, F 53, S 8, H HU 2347, I/A 8 (02/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-237-22
Empresa: AUTOMOVILES SERRABLO SA
Administrador Unico
- Lanuza Esparza Florencio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 359, L 136, F 79, S 8, H HU 4454, I/A 11 (08/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-9-22
Empresa: AUTOMOVILES SERRABLO SA
Administrador Unico
- Lanuza Esparza Florencio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 359, L 136, F 79, S 8, H HU 4454, I/A 10 (01/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-127-22
Empresa: SERRABLO IMPORT SA
Administrador Solidario
- Lanuza Esparza Florencio
- Lanuza Esparza Jose Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 248, L 128, F 53, S 8, H HU 2347, I/A 7 (20/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-205-22
Empresa: SERRABLO IMPORT SA
Administrador Solidario
- Lanuza Esparza Florencio
- Lanuza Esparza Jose Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 248, L 128, F 53, S 8, H HU 2347, I/A 6 (30/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-215-22
Información de LANUZA ESPARZA FLORENCIO
Mostramos los datos de LANUZA ESPARZA FLORENCIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LANUZA ESPARZA FLORENCIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos