LANGER TIETJEN LAURIE
Informe ejecutivo de LANGER TIETJEN LAURIE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LANGER TIETJEN LAURIE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PAYLESS SHOESOURCE SPAIN LICENSING SL | Vicepresidente | 03/03/2016 | 15/03/2017 |
PAYLESS SHOESOURCE SPAIN LICENSING SL | Consejero | 03/03/2016 | 15/03/2017 |
PAYLESS SHOESOURCE SPAIN LICENSING SL | Apoderado Solidario | 03/03/2016 | 15/03/2017 |
PAYLESS SHOESOURCE PERU HOLDING SL | Apoderado | 20/07/2016 | 10/03/2017 |
VINCULACIONES DE LANGER TIETJEN LAURIE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LANGER TIETJEN LAURIE
Apoderado Solidario
- John Gish Stephen
- Langer Tietjen Laurie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34084 , F 13, S 8, H M 613166, I/A 7 (15/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-60-28
Consejero
- Langer Tietjen Laurie
Vicepresidente
- Langer Tietjen Laurie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34084 , F 13, S 8, H M 613166, I/A 7 (15/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-60-28
Empresa: PAYLESS SHOESOURCE PERU HOLDING SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- John Gish Stephen
- Langer Tietjen Laurie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34489 , F 159, S 8, H M 614421, I/A 6 (10/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-55-28
Empresa: PAYLESS SHOESOURCE PERU HOLDING SL
Apoderado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34157 , F 103, S 8, H M 614421, I/A 5 (20/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-143-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34084 , F 9, S 8, H M 613166, I/A 4 (03/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-48-28
Empresa: ELARIA SPAIN SL
Consejero
- Carroll Robert Michael
- Kiddell John E
- Langer Tietjen Laurie
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
- Langer Tietjen Laurie
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34084 , F 4, S 8, H M 613166, I/A 2 (03/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-48-28
Información de LANGER TIETJEN LAURIE
Mostramos los datos de LANGER TIETJEN LAURIE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LANGER TIETJEN LAURIE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos