LANDSMANN MATHIAS
Informe ejecutivo de LANDSMANN MATHIAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LANDSMANN MATHIAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LB-WERSTATT SL | Administrador Solidario | 22/06/2018 | 11/03/2019 |
LB-WERSTATT SL | Administrador Mancomunado | 15/12/2017 | 22/06/2018 |
VINCULACIONES DE LANDSMANN MATHIAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LANDSMANN MATHIAS
Empresa: LB-WERSTATT SL
Administrador Solidario
- Bieligk Kathrin Christine
- Landsmann Mathias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3539 , F 9, S 8, H TF 60173, I/A 3 (11/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-60-38
Empresa: LB-WERSTATT SL
Administrador Solidario
- Bieligk Kathrin Christine
- Landsmann Mathias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3539 , F 9, S 8, H TF 60173, I/A 2 (22/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-127-38
Empresa: LB-WERSTATT SL
Administrador Mancomunado
- Bieligk Christoph
- Landsmann Mathias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3539 , F 9, S 8, H TF 60173, I/A 2 (22/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-127-38
Empresa: LB-WERSTATT SL
Administrador Mancomunado
- Bieligk Christoph
- Landsmann Mathias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3539 , F 6, S 8, H TF 60173, I/A 1 (15/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-1-38
Información de LANDSMANN MATHIAS
Mostramos los datos de LANDSMANN MATHIAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LANDSMANN MATHIAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos