LANDROGUEZ ESTEVEZ MARIA JOSEFA
Informe ejecutivo de LANDROGUEZ ESTEVEZ MARIA JOSEFA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LANDROGUEZ ESTEVEZ MARIA JOSEFA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MICROSOFSA SA | Administrador Unico | 23/04/2014 | 28/12/2021 |
MICROSOFSA SA | Administrador Solidario | 05/10/2009 | 23/04/2014 |
VINCULACIONES DE LANDROGUEZ ESTEVEZ MARIA JOSEFA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LANDROGUEZ ESTEVEZ MARIA JOSEFA
Empresa: MICROSOFSA SA
Administrador Unico
- Landroguez Estevez Maria Josefa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5848 , F 79, S 8, H SE 6318, I/A 19 (28/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-2-41
Empresa: MICROSOFSA SA
Administrador Unico
- Landroguez Estevez Maria Josefa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5848 , F 79, S 8, H SE 6318, I/A 18 (04/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-239-41
Empresa: MICROSOFSA SA
Administrador Unico
- Landroguez Estevez Maria Josefa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1521 , F 9, S 8, H SE 6318, I/A 16 (23/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-84-41
Empresa: MICROSOFSA SA
Administrador Solidario
- Landroguez Estevez Maria Josefa
- Martelo Baro Francisco Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1521 , F 9, S 8, H SE 6318, I/A 16 (23/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-84-41
Empresa: MICROSOFSA SA
Administrador Solidario
- Landroguez Estevez Maria Josefa
- Martelo Baro Francisco Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1521 , F 5, S 8, H SE 6318, I/A 15 (05/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-198-41
Información de LANDROGUEZ ESTEVEZ MARIA JOSEFA
Mostramos los datos de LANDROGUEZ ESTEVEZ MARIA JOSEFA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LANDROGUEZ ESTEVEZ MARIA JOSEFA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos