LANDERA LURI XABIER
Informe ejecutivo de LANDERA LURI XABIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 15
Empresas activas: 11
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 9
CARGOS DE LANDERA LURI XABIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TECH-VALUE IBERICA SL | Consejero | 05/07/2024 | |
TECH-VALUE IBERICA SL | Secretario | 05/07/2024 | |
IBERIAN UNIT VAR GROUP SL | Secretario | 27/05/2024 | |
IBERIAN UNIT VAR GROUP SL | Consejero | 17/05/2024 | |
WISE SECURITY GLOBAL SL | Secretario No Consejero | 10/08/2023 | |
GEOTEAC SL | Secretario No Consejero | 06/06/2023 | |
GEOTUNEL SL | Secretario No Consejero | 17/03/2022 | |
INMOBILIARIA AMAIKA SA | Liquidador | 23/12/2021 | |
BOU BLOCK EL VALOR DE LAS IDEAS SL | Secretario | 08/10/2020 | |
BOU BLOCK EL VALOR DE LAS IDEAS SL | Consejero | 08/10/2020 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE LANDERA LURI XABIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LANDERA LURI XABIER
Empresa: TECH-VALUE IBERICA SL
Consejero
- Escuer Deu Esteve
- Jimenez Sanchez Jorge
- Landera Luri Xabier
Presidente
Secretario
- Landera Luri Xabier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 510338, I/A 4 (05/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-134-08
Empresa: IBERIAN UNIT VAR GROUP SL
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
- Landera Luri Xabier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 822727, I/A 2 (27/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-105-28
Empresa: IBERIAN UNIT VAR GROUP SL
Consejero
- Gencarelli Alessandro
- Jimenez Sanchez Jorge
- Landera Luri Xabier
- Moriani Francesca
- Nardini Matteo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 822727, I/A 1 (17/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-100-28
Empresa: GREEN DOR ESTATE SL
Consejero
- Landera Luri Xabier
- Lecumberri Alli Esther
- Moreno Purroy Jorge
Presidente
Secretario
- Landera Luri Xabier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1922 , F 69, S 8, H NA 38220, I/A 4 (09/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-74-31
Empresa: MUGA DE COFIN SL
Administrador Solidario
- Landera Luri Xabier
- Pardo Perez Maria-rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 871 , F 105, S 8, H LO 19335, I/A 3 (22/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-21-26
Empresa: WISE SECURITY GLOBAL SL
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
- Landera Luri Xabier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5792 , F 152, S 8, H BI 62604, I/A 24 (10/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-163-48
Empresa: GEOTEAC SL
Presidente
Secretario No Consejero
- Landera Luri Xabier
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6194 , F 214, S 8, H BI 80836, I/A 1 (06/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-112-48
Empresa: MUGA DE COFIN SL
Administrador Solidario
- Landera Luri Xabier
- Pardo Perez Maria-rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 871 , F 105, S 8, H LO 19335, I/A 2 (11/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-96-26
Empresa: MUGA DE COFIN SL
Administrador Unico
- Landera Luri Xabier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 871 , F 105, S 8, H LO 19335, I/A 2 (11/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-96-26
Empresa: GREEN DOR INVERSIONES SL
Consejero
- Landera Luri Xabier
- Lecumberri Alli Esther
- Moreno Purroy Jorge
Liquidador Unico
Presidente
Secretario
- Landera Luri Xabier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1922 , F 80, S 8, H NA 38221, I/A 3 (14/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-223-31
VER MAS ACTOS
Información de LANDERA LURI XABIER
Mostramos los datos de LANDERA LURI XABIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LANDERA LURI XABIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos