LANDEIRA PEREIRA ALVARO
Informe ejecutivo de LANDEIRA PEREIRA ALVARO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE LANDEIRA PEREIRA ALVARO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LEINOR IB10A SL | Administrador Unico | 21/03/2017 | |
CONSTRUCCIONES SUKIA ERAIKUNTZAK SL | Consejero | 31/05/2016 | |
WINDTECHNIC ENGINEERING SL | Apoderado Solidario | 29/04/2015 | |
WINDTECHNIC ENGINEERING SL | Secretario | 26/06/2013 | |
WINDTECHNIC ENGINEERING SL | Consejero | 26/06/2013 | |
WINDTECHNIC ENGINEERING SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/06/2013 |
VINCULACIONES DE LANDEIRA PEREIRA ALVARO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LANDEIRA PEREIRA ALVARO
Empresa: CONSTRUCCIONES SUKIA ERAIKUNTZAK SA
Consejero
- Cedrun Ibarra Joseba
- Landeira Pereira Alvaro
- Pozueta Lopez De Zubiria Alfredo
- Suquia Irastorza Aitziber
- Suquia Irastorza Jon
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2617 , F 125, S 8, H SS 3683, I/A 74 (18/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-165-20
Empresa: CONSTRUCCIONES SUKIA ERAIKUNTZAK SA
Consejero
- Cedrun Ibarra Joseba
- Landeira Pereira Alvaro
- Pozueta Lopez De Zubiria Alfredo
- Suquia Irastorza Aitziber
- Suquia Irastorza Jon
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2617 , F 124, S 8, H SS 3683, I/A 68 (11/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-11-20
Empresa: LEINOR IB10A SL
Administrador Unico
- Landeira Pereira Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2791 , F 66, S 8, H SS 39481, I/A 1 (21/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-66-20
Empresa: CONSTRUCCIONES SUKIA ERAIKUNTZAK SA
Consejero Delegado
Consejero
- Landeira Pereira Alvaro
- Suquia Irastorza Jon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2036 , F 143, S 8, H SS 3683, I/A 65 (31/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-108-20
Empresa: FERRALLA URGOSO SL
Consejero
- Delclaux Zubiria Jaime
- Landeira Pereira Alvaro
- Maguregui Arias Xabier Aitor
- Perez De Laborda Delclaux Alvaro
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3385 , F 10, S 8, H BI 16611, I/A 11 (22/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-187-48
Empresa: WINDTECHNIC ENGINEERING SL
Apoderado Solidario
- Landeira Pereira Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2605 , F 158, S 8, H SS 35535, I/A 6 (29/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-88-20
Empresa: NORTEN PREFABRICADOS DE HORMIGON SL
Apoderado
- Landeira Pereira Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3898 , F 221, S 8, H BI 28370, I/A 26 (28/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-130-48
Empresa: WINDTECHNIC ENGINEERING SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Delclaux Zubiria Cosme
- Galindez Zubiria Pablo
- Landeira Pereira Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2605 , F 156, S 8, H SS 35535, I/A 3 (26/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-125-20
Empresa: NORTEN EOLICA SL
Consejero
- Delclaux Zubiria Cosme
- Galindez Zubiria Pablo
- Landeira Pereira Alvaro
Presidente
Secretario
- Landeira Pereira Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2605 , F 155, S 8, H SS 35535, I/A 2 (26/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-125-20
Empresa: NORTEN EOLICA SL
Administrador Solidario
- Delclaux Zubiria Jaime
- Landeira Pereira Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2605 , F 155, S 8, H SS 35535, I/A 2 (26/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-125-20
VER MAS ACTOS
Información de LANDEIRA PEREIRA ALVARO
Mostramos los datos de LANDEIRA PEREIRA ALVARO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LANDEIRA PEREIRA ALVARO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos