LANDEIRA GALLARDO ANTONIO MANUEL
Informe ejecutivo de LANDEIRA GALLARDO ANTONIO MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LANDEIRA GALLARDO ANTONIO MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CARBONICAS LANDEIRA SA | Administrador Unico | 10/02/2016 | |
VIAJES TERRA DE XALLAS SL | Administrador Mancomunado | 29/10/2009 |
VINCULACIONES DE LANDEIRA GALLARDO ANTONIO MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LANDEIRA GALLARDO ANTONIO MANUEL
Empresa: CARBONICAS LANDEIRA SA
Administrador Unico
- Landeira Gallardo Antonio Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 70 , F 44, S 8, H SC 9450, I/A 8 (08/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-31-15
Empresa: LA PITUSA SA
Liquidador
- Landeira Gallardo Antonio Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30221 , F 171, S 8, H M 65892, I/A 18 (20/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-143-28
Empresa: LA PITUSA SA
Presidente
Representante
- Calvo Blasco Jose Ignacio
- Landeira Gallardo Antonio Manuel
- Suero Fernandez Rafael
- Varela Alonso Francisco Javier
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30221 , F 171, S 8, H M 65892, I/A 18 (20/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-143-28
Empresa: LA PITUSA SA
Presidente
Representante
- Calvo Blasco Jose Ignacio
- Landeira Gallardo Antonio Manuel
- Suero Fernandez Rafael
- Varela Alonso Francisco Javier
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30221 , F 170, S 8, H M 65892, I/A 17 (15/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-43-28
Empresa: LA PITUSA SA
Consejero
Presidente
Representante
- Calvo Blasco Jose Ignacio
- Landeira Gallardo Antonio Manuel
- Morchon Gonzalez Dictinio
- Suarez Galindo Justo
- Suero Fernandez Rafael
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30221 , F 170, S 8, H M 65892, I/A 17 (15/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-43-28
Empresa: CARBONICAS LANDEIRA SA
Administrador Unico
- Landeira Gallardo Antonio Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 70 , F 44, S 8, H SC 9450, I/A 7 (10/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-33-15
Empresa: CARBONICAS LANDEIRA SA
Administrador Solidario
- Landeira Gallardo Antonio Manuel
- Landeira Gallardo Jorge Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 70 , F 44, S 8, H SC 9450, I/A 7 (10/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-33-15
Empresa: EXCLUSIVAS COMERCIALES BARQUEIRO SL
Administrador Solidario
- Landeira Gallardo Antonio Manuel
- Landeira Gallardo Jorge Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 138 , F 148, S 8, H SC 28859, I/A 3 (26/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-24-15
Empresa: CARBONICAS LANDEIRA SA
Administrador Solidario
- Landeira Gallardo Antonio Manuel
- Landeira Gallardo Jorge Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 70 , F 44, S 8, H SC 9450, I/A 6 (26/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-125-15
Empresa: LA PITUSA SA
Apoderado
Consejero
Presidente
Representante
- Calvo Blasco Jose Ignacio
- Landeira Gallardo Antonio Manuel
- Morchon Gonzalez Dictinio
- Suarez Galindo Justo
- Suero Fernandez Rafael
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3934 , F 84, S 8, H M 65892, I/A 16 (07/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-182-28
VER MAS ACTOS
Información de LANDEIRA GALLARDO ANTONIO MANUEL
Mostramos los datos de LANDEIRA GALLARDO ANTONIO MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LANDEIRA GALLARDO ANTONIO MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos