LANDEIRA FERNANDEZ JOSE
Informe ejecutivo de LANDEIRA FERNANDEZ JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 19
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE LANDEIRA FERNANDEZ JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CLINICA ASTURIAS SA | Presidente | 08/10/2014 | |
CLINICA ASTURIAS SA | Consejero | 08/10/2014 | |
SALUS ASISTENCIA SANITARIA SA DE SEGUROS | Secretario | 06/08/2014 | |
SALUS ASISTENCIA SANITARIA SA DE SEGUROS | Consejero | 06/08/2014 | |
EDIFICIOS ZARAGOZANOS SL | Consejero | 05/09/2013 | |
EDIFICIOS ZARAGOZANOS SL | Secretario | 05/09/2013 | |
LABER HOSPITALES SL | Presidente | 08/07/2013 | |
LABER HOSPITALES SL | Consejero | 08/07/2013 | |
CLINICA LA ANTIGUA SL | Presidente | 17/12/2009 | |
CLINICA LA ANTIGUA SL | Consejero | 17/12/2009 |
VINCULACIONES DE LANDEIRA FERNANDEZ JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LANDEIRA FERNANDEZ JOSE
Empresa: CLINICA ASTURIAS SA
Consejero
- Bernaldo De Quiros Garcia Maria Eugenia
- Landeira Bernaldo De Quiros Jose
- Landeira Fernandez Jose
Presidente
- Landeira Fernandez Jose
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H AS 7172, I/A 29 (08/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-157-33
Consejero
- Bernaldo De Quiros Garcia Maria Eugenia
- Landeira Bernaldo De Quiros Eugenia
- Landeira Fernandez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H AS 2263, I/A 59 (30/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-150-33
Empresa: EDIFICIOS ZARAGOZANOS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Bernaldo De Quiros Garcia Maria Eugenia
- Landeira Bernaldo De Quiros Eugenia
- Landeira Fernandez Jose
Presidente
Secretario
- Landeira Fernandez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3768 , F 208, S 8, H Z 27482, I/A 11 (06/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-30-50
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Basante Martinez Daniel
- Bernaldo De Quiros Garcia Maria Eugenia
- Landeira Fernandez Jose
Presidente
- Landeira Fernandez Jose
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3778 , F 207, S 8, H Z 7041, I/A 26 (07/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-175-50
Empresa: SALUS LUSITANIA SL
Administrador Solidario
- Bernaldo De Quiros Garcia Maria Eugenia
- Landeira Fernandez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3177 , F 103, S 8, H AS 29771, I/A 3 (13/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-117-33
Consejero
- Basante Martinez Daniel
- Bernaldo De Quiros Garcia Maria Eugenia
- Landeira Fernandez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3778 , F 207, S 8, H Z 7041, I/A 25 (25/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-43-50
Consejero Delegado Solidario
Presidente
- Landeira Fernandez Jose
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3778 , F 207, S 8, H Z 7041, I/A 25 (25/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-43-50
Empresa: CLINICA ASTURIAS SA
Consejero
- Bernaldo De Quiros Garcia Maria Eugenia
- Landeira Bernaldo De Quiros Jose
- Landeira Fernandez Jose
Presidente
- Landeira Fernandez Jose
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1483 , F 172, S 8, H AS 7172, I/A 23 (26/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-191-33
Empresa: EDIFICIOS ZARAGOZANOS SA
Consejero
- Bernaldo De Quiros Garcia Maria Eugenia
- Landeira Bernaldo De Quiros Eugenia
- Landeira Fernandez Jose
Presidente
Secretario
- Landeira Fernandez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2574 , F 67, S 8, H Z 27482, I/A 9 (27/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-168-50
Consejero
- Bernaldo De Quiros Garcia Maria Eugenia
- Landeira Bernaldo De Quiros Eugenia
- Landeira Fernandez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4053 , F 79, S 8, H AS 2263, I/A 50 (14/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-160-33
VER MAS ACTOS
Información de LANDEIRA FERNANDEZ JOSE
Mostramos los datos de LANDEIRA FERNANDEZ JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LANDEIRA FERNANDEZ JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos