LANDECHO CAMPOS PABLO
Informe ejecutivo de LANDECHO CAMPOS PABLO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE LANDECHO CAMPOS PABLO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BUSINESS INITIATIVES CONSULTING SL | Apoderado | 20/10/2015 |
VINCULACIONES DE LANDECHO CAMPOS PABLO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LANDECHO CAMPOS PABLO
Empresa: BUSINESS INITIATIVES CONSULTING SL
Apoderado
- Landecho Campos Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6661, L 3965, F 70, S 8, H V 72579, I/A 12 (20/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-205-46
Empresa: AGRICULTURA Y CONSERVAS SA
Consejero
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3197, L 511, F 25, S 8, H V 3459, I/A 34 (20/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-144-46
Consejero
- Landecho Campos Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7551, L 4852, F 219, S 8, H V 25192, I/A 67 (25/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-127-46
Consejero
- Landecho Campos Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8024, L 5317, F 204, S 8, H V 897, I/A 31 (21/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-81-46
Consejero
- Fernandez Valenzuela Antonio
- Landecho Campos Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3771, L 1083, F 215, S 8, H V 3212, I/A 51 (16/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-38-46
Información de LANDECHO CAMPOS PABLO
Mostramos los datos de LANDECHO CAMPOS PABLO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LANDECHO CAMPOS PABLO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos