LANDA SOTO IÑIGO
Informe ejecutivo de LANDA SOTO IÑIGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LANDA SOTO IÑIGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUTOCARPING URDAIBAI SL | Administrador Unico | 11/10/2023 | |
URDAIBAI EXPERIENCE SL | Administrador Unico | 28/07/2022 |
VINCULACIONES DE LANDA SOTO IÑIGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LANDA SOTO IÑIGO
Empresa: AUTOCARPING URDAIBAI SL
Administrador Unico
- Landa Soto Iñigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5956 , F 168, S 8, H BI 75851, I/A 3 (11/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-202-48
Empresa: URDAIBAI EXPERIENCE SL
Administrador Unico
- Landa Soto Iñigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6111 , F 152, S 8, H BI 79150, I/A 1 (28/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-151-48
Empresa: URDAIBAI EXPERIENCE SL
Socio Único
- Landa Soto Iñigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6111 , F 152, S 8, H BI 79150, I/A 1 (28/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-151-48
Empresa: BLACKCROW BUSINESS SL
Administrador Unico
- Landa Soto Iñigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47242 , F 210, S 8, H B 545868, I/A 3 (12/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-38-08
Empresa: BLACKCROW BUSINESS SL
Administrador Unico
- Landa Soto Iñigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5626 , F 60, S 8, H BI 68183, I/A 2 (28/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-191-48
Empresa: CASTELAMARE OUTLET 2008 SL
Administrador Unico
- Landa Soto Iñigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40143 , F 5, S 8, H B 361745, I/A 2 (07/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-244-08
Información de LANDA SOTO IÑIGO
Mostramos los datos de LANDA SOTO IÑIGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LANDA SOTO IÑIGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos