LANDA MAYORA JOSE MARIA
Informe ejecutivo de LANDA MAYORA JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LANDA MAYORA JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LOIRLAN SL | Socio Unico | 23/10/2012 | |
LOIRLAN SL | Administrador Unico | 23/10/2012 |
VINCULACIONES DE LANDA MAYORA JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LANDA MAYORA JOSE MARIA
Empresa: BANCO DE SABADELL SA
Apoderado
- Alvarez Prego Angel
- Alvarez Treviño Jose Luis
- Cañon Rodriguez Pedro Arsenio
- Faessen Mendiela Martin
- Garcia Reguera Luis Miguel
- Gargallo Planas Antonio Javier
- Gomez Robles Jose
- Gonzalez Duran Fernando
- Gonzalez Gutierrez Francisco Javier
- Gonzalez Trabanco Jesus Martin
- Hermida Martin Jose
- Hernandez Hernando Manuel
- Herrero Merino M Carmen
- Landa Mayora Jose Maria
- Lopez Mariño Amada Maria
- Martinez Martinez Enrique
- Medina Sosa Angel
- Moreno Garcia Javier
- Orejon Cano Concepcion
- Palacios Rodriguez Maria Isabel
- Perez Calvo Pascual Luis
- Perez Gil Juan Ramon
- Pevida Granda Manuel
- Pomares Del Olmo Emilio Alberto
- Rodriguez Esteban Carlos Manuel
- Rossi Bueno Carlos
- Sanzo Martin Alberto
- Suarez Arias Ernesto
- Vazquez Cabado Josefa
- Viaplana Mompart Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43509 , F 35, S 8, H B 1561, I/A 1751 (27/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-4-08
Empresa: LOIRLAN SL
Administrador Unico
- Landa Mayora Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2574 , F 80, S 8, H SS 34866, I/A 1 (23/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-211-20
Empresa: LOIRLAN SL
Socio Único
- Landa Mayora Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2574 , F 80, S 8, H SS 34866, I/A 1 (23/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-211-20
Empresa: BANCO DE SABADELL SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42410 , F 142, S 8, H B 1561, I/A 1703 (15/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-98-08
Información de LANDA MAYORA JOSE MARIA
Mostramos los datos de LANDA MAYORA JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LANDA MAYORA JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos