LANCHAS NAVARRO LUIS JAVIER
Informe ejecutivo de LANCHAS NAVARRO LUIS JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LANCHAS NAVARRO LUIS JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROJET GOLD BIG SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 30/10/2017 | |
TRANSMONTANA EXPORT SL | Apoderado | 16/12/2015 |
VINCULACIONES DE LANCHAS NAVARRO LUIS JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LANCHAS NAVARRO LUIS JAVIER
Empresa: DANI CARGOTRANS SL
Apoderado
- Lanchas Navarro Luis Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31246 , F 104, S 8, H M 562418, I/A 7 (07/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-238-28
Empresa: PROJET GOLD BIG SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Lanchas Navarro Luis Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3013 , F 213, S 8, H T 51401, I/A 5 (30/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-213-43
Empresa: INMACARGOTRANS SL
Apoderado
- Lanchas Navarro Luis Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32154 , F 35, S 8, H M 578624, I/A 9 (25/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-103-28
Empresa: INMACARGOTRANS SL
Apoderado
- Lanchas Navarro Luis Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32154 , F 35, S 8, H M 578624, I/A 8 (18/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-78-28
Empresa: TRANSMONTANA EXPORT SL
Apoderado
- Lanchas Navarro Luis Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33902 , F 148, S 8, H M 610069, I/A 2 (16/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-244-28
Empresa: DANI CARGOTRANS SL
Apoderado
- Lanchas Navarro Luis Javier
- Ungureanu Nicolae
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31246 , F 102, S 8, H M 562418, I/A 3 (28/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-211-28
Información de LANCHAS NAVARRO LUIS JAVIER
Mostramos los datos de LANCHAS NAVARRO LUIS JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LANCHAS NAVARRO LUIS JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos