LANAS MARTIN ROMO FRANCISCO JOSE
Informe ejecutivo de LANAS MARTIN ROMO FRANCISCO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 15
Empresas inactivas: 8
CARGOS DE LANAS MARTIN ROMO FRANCISCO JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRACIAS PACO HOLDING SL | Representante | 06/11/2023 | |
MAMPARAS MADRID SL | Apoderado | 18/07/2023 | |
VILAN DATAMINING SL | Representante | 30/11/2016 | |
INCONDICIONALES SPORTS SL | Presidente | 20/07/2011 | |
INCONDICIONALES SPORTS SL | Consejero | 20/07/2011 | |
INCONDICIONALES SPORTS SL | Apoderado | 20/07/2011 | |
INCONDICIONALES SPORTS SL | Consejero Delegado | 20/07/2011 | |
TRANSPORTES MARTIN ROMO LANAS SL | Administrador Unico | 12/06/2009 |
VINCULACIONES DE LANAS MARTIN ROMO FRANCISCO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LANAS MARTIN ROMO FRANCISCO JOSE
Empresa: GRACIAS PACO HOLDING SL
Consejero Delegado
Representante
- Lanas Martin Romo Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41895 , F 71, S 8, H M 741929, I/A 3 (06/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-216-28
Empresa: MAMPARAS MADRID SL
Apoderado
- Lanas Martin Romo Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40249 , F 20, S 8, H M 715105, I/A 2 (18/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-140-28
Empresa: ENLARED AUTO10 SL
Administrador Solidario
- Lanas Martin Romo Francisco Jose
- Pato Elgoibar Maria Aranzazu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30419 , F 131, S 8, H M 547521, I/A 10 (28/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-213-28
Empresa: ENLARED AUTO10 SL
Administrador Solidario
- Lanas Martin Romo Francisco Jose
- Pato Elgoibar Maria Aranzazu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30419 , F 131, S 8, H M 547521, I/A 9 (17/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-79-28
Empresa: ENLARED AUTO10 SL
Consejero Delegado
- Lanas Martin Romo Francisco Jose
Consejero
- Carrera Ferrer Sama Jesus
- Lanas Martin Romo Francisco Jose
- Pato Elgoibar Maria Aranzazu
- Sant Ramo Maximo
Presidente
- Lanas Martin Romo Francisco Jose
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30419 , F 131, S 8, H M 547521, I/A 9 (17/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-79-28
Empresa: ELDER MEDIA SL
Liquidador
- Lanas Martin Romo Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16871 , F 161, S 8, H M 288451, I/A 6 (22/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-19-28
Empresa: ELDER MEDIA SL
Administrador Unico
- Lanas Martin Romo Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16871 , F 161, S 8, H M 288451, I/A 6 (22/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-19-28
Empresa: A DOS RUEDAS EN LA RED SL
Consejero
- Carrera Ferrer Sama Jesus
- Lanas Martin Romo Francisco Jose
- Oliver Montero Jaime
- Porcar Garcia Juan
- Sanchez Martin Antonio Ignacio
- VALDERADUEY 2007 SL
Presidente
- Lanas Martin Romo Francisco Jose
REPR.143 RRM
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43189 , F 162, S 8, H B 392825, I/A 10 (28/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-128-08
Empresa: VILAN DATAMINING SL
Presidente
Representante
- Lanas Martin Romo Francisco Jose
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35343 , F 131, S 8, H M 635383, I/A 1 (30/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-233-28
Empresa: A DOS RUEDAS EN LA RED SL
Presidente
- Lanas Martin Romo Francisco Jose
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43189 , F 160, S 8, H B 392825, I/A 8 (27/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-104-08
VER MAS ACTOS
Información de LANAS MARTIN ROMO FRANCISCO JOSE
Mostramos los datos de LANAS MARTIN ROMO FRANCISCO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LANAS MARTIN ROMO FRANCISCO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos