LAN YAQIAN
Informe ejecutivo de LAN YAQIAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LAN YAQIAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
STOP HERE SL | Socio Unico | 28/05/2015 | 21/11/2018 |
STOP HERE SL | Administrador Unico | 28/05/2015 | 21/11/2018 |
EOS-AURORA SL | Administrador Solidario | 17/03/2015 | 16/05/2016 |
STOP HERE SL | Administrador Solidario | 23/08/2013 | 28/05/2015 |
VINCULACIONES DE LAN YAQIAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LAN YAQIAN
Empresa: STOP HERE SL
Administrador Unico
- Lan Yaqian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1627, L 1189, F 145, S 8, H CS 35716, I/A 3 (21/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-230-12
Empresa: EOS-AURORA SL
Administrador Solidario
- Cheng Yanyun
- Lan Yaqian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9609, L 6891, F 184, S 8, H V 153255, I/A 4 (16/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-96-46
Empresa: STOP HERE SL
Administrador Unico
- Lan Yaqian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1627, L 1189, F 145, S 8, H CS 35716, I/A 2 (28/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-104-12
Empresa: STOP HERE SL
Administrador Solidario
- Lan Yaqian
- Mou Gaoquiang
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1627, L 1189, F 145, S 8, H CS 35716, I/A 2 (28/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-104-12
Empresa: STOP HERE SL
Socio Único
- Lan Yaqian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1627, L 1189, F 145, S 8, H CS 35716, I/A 2 (28/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-104-12
Empresa: EOS-AURORA SL
Administrador Solidario
- Lan Yaqian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9609, L 6891, F 184, S 8, H V 153255, I/A 3 (17/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-57-46
Empresa: STOP HERE SL
Administrador Solidario
- Lan Yaqian
- Mou Gaoquiang
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1627, L 1189, F 144, S 8, H CS 35716, I/A 1 (23/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-166-12
Información de LAN YAQIAN
Mostramos los datos de LAN YAQIAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LAN YAQIAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos