LAMPERTICO LAURA
Informe ejecutivo de LAMPERTICO LAURA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LAMPERTICO LAURA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ENERGIA EOLICA BOREAS SL | Consejero | 06/09/2022 | |
ENERGIAS ALTERNATIVAS EOLICAS RIOJANAS SL | Consejero | 10/06/2022 | |
DESARROLLOS ENERGETICOS RIOJANOS SL | Consejero | 22/03/2022 | |
ECOVENT PARC EOLIC SA | Consejero | 29/11/2021 | |
ENERGIAS AMBIENTALES DE OUTES SL | Consejero | 26/11/2021 | |
ENI PLENITUDE RENEWABLES SPAIN SL | Consejero | 24/11/2021 |
VINCULACIONES DE LAMPERTICO LAURA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LAMPERTICO LAURA
Empresa: ENI PLENITUDE RENEWABLES SPAIN SL
Consejero
- Ardolino Alfonso
- Lampertico Laura
- Mantellassi Stefano
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42382 , F 217, S 8, H M 446767, I/A 20 (09/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-238-28
Empresa: ENERGIA EOLICA BOREAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41162 , F 207, S 8, H M 729816, I/A 5 (06/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-175-28
Consejero Delegado
Consejero
- Di Ciaccio Paolo
- Di Ciaccio Paolo
- Lampertico Laura
- Mantellassi Stefano
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43623 , F 218, S 8, H M 770087, I/A 2 (10/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-115-28
Empresa: DESARROLLOS ENERGETICOS RIOJANOS SL
Consejero
Presidente
- Lampertico Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 775, L 566, F 149, S 8, H BU 7808, I/A 20 (22/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-60-09
Empresa: DESARROLLOS ENERGETICOS RIOJANOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 775, L 566, F 146, S 8, H BU 7808, I/A 18 (22/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-60-09
Empresa: ECOVENT PARC EOLIC SA
Consejero
- Di Ciaccio Paolo
- Lampertico Laura
- Mantellassi Stefano
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39008 , F 193, S 8, H M 377160, I/A 21 (29/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-233-28
Empresa: ENERGIAS AMBIENTALES DE OUTES SL
Consejero
- Di Ciaccio Paolo
- Lampertico Laura
- Mantellassi Stefano
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30014 , F 223, S 8, H M 540185, I/A 14 (26/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-232-28
Empresa: DHAMMA ENERGY MANAGEMENT SL
Apoderado
Consejero
- Ardolino Alfonso
- Lampertico Laura
- Mantellassi Stefano
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27523 , F 218, S 8, H M 446767, I/A 15 (24/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-230-28
Información de LAMPERTICO LAURA
Mostramos los datos de LAMPERTICO LAURA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LAMPERTICO LAURA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos