LAMIQUIZ CORTABERRIA JESUS MARTIN
Informe ejecutivo de LAMIQUIZ CORTABERRIA JESUS MARTIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE LAMIQUIZ CORTABERRIA JESUS MARTIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HAWEA IBERICA SL | Administrador Solidario | 11/10/2019 | |
KETXE SL | Administrador Solidario | 10/09/2019 | |
COMPONENTES ELECTRICOS KETXEX SL | Administrador Solidario | 04/01/2017 |
VINCULACIONES DE LAMIQUIZ CORTABERRIA JESUS MARTIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LAMIQUIZ CORTABERRIA JESUS MARTIN
Empresa: HAWEA IBERICA SL
Administrador Solidario
- Cortaberria Maguregi Maria Luisa
- Lamiquiz Cortaberria Jesus Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 199 , F 60, S 8, H BI 2388,B , I/ 3 (11/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-202-48
Empresa: KETXE SL
Administrador Solidario
- Cortaberria Maguregi Maria Luisa
- Lamiquiz Cortaberria Jesus Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 198 , F 192, S 8, H BI 2431,B , I/ 3 (10/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-180-48
Empresa: COMPONENTES ELECTRICOS KETXEX SL
Administrador Solidario
- Lamiquiz Cortaberria Jesus Martin
- Ormaechea Aranaz Carmelo
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3785 , F 202, S 8, H BI 25122, I/A 2 (04/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-9-48
Información de LAMIQUIZ CORTABERRIA JESUS MARTIN
Mostramos los datos de LAMIQUIZ CORTABERRIA JESUS MARTIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LAMIQUIZ CORTABERRIA JESUS MARTIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos