LAMET GIL OLARTE ROCIO
Informe ejecutivo de LAMET GIL OLARTE ROCIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LAMET GIL OLARTE ROCIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMISARIADO ESPAÑOL MARITIMO SA | Consejero Delegado | 04/07/2024 | |
ASSISTCARGO EUROPA SL | Administrador Solidario | 30/05/2023 | |
CLAIMAR GLOBAL SL | Administrador Solidario | 24/05/2022 | |
COMISMAR CONTROL SA | Consejero Delegado | 23/03/2017 | |
COMISMAR CONTROL SA | Apoderado | 05/04/2013 | |
COMISARIADO ESPAÑOL MARITIMO SA | Apoderado | 26/03/2013 | |
COMISMAR CONTROL SA | Secretario | 24/08/2012 | |
COMISMAR CONTROL SA | Consejero | 24/08/2012 | |
COMISARIADO ESPAÑOL MARITIMO SA | Consejero | 18/01/2012 |
VINCULACIONES DE LAMET GIL OLARTE ROCIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LAMET GIL OLARTE ROCIO
Empresa: COMISMAR CONTROL SA
Consejero Delegado
- Lamet Gil Olarte Rocio
Consejero
- Galvan Lamet Angel Maria
- Lamet Gil Olarte Rocio
Secretario
- Lamet Gil Olarte Rocio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 199330, I/A 70 (05/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-134-28
Empresa: COMISARIADO ESPAÑOL MARITIMO SA
Consejero Delegado
- Lamet Gil Olarte Rocio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 22161, I/A 271 (04/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-133-28
Empresa: COMISARIADO ESPAÑOL MARITIMO SA
Consejero
Presidente
Representante
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44526 , F 204, S 8, H M 22161, I/A 268 (28/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-148-28
Empresa: TAMPA CAPITAL ADVISERS SL
Administrador Solidario
- Anselmi Rodriguez Jose Luis
- Lamet Gil Olarte Rocio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45031 , F 126, S 8, H M 792573, I/A 2 (30/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-105-28
Empresa: CLAIMAR GLOBAL SL
Administrador Solidario
- Lamet Gil Olarte Rocio
- Zamora Rodriguez Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1186 , F 14, S 8, H H 27480, I/A 1 (24/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-105-21
Empresa: COMISARIADO ESPAÑOL MARITIMO SA
Auditor
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1172 , F 136, S 8, H M 22161, I/A 257 (27/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-171-28
Empresa: COMISMAR CONTROL SA
Consejero Delegado
- Lamet Gil Olarte Rocio
Consejero
- Galvan Lamet Angel Maria
- Lamet Gil Olarte Rocio
Secretario
- Lamet Gil Olarte Rocio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35701 , F 107, S 8, H M 199330, I/A 65 (13/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-138-28
Empresa: COMISMAR CONSULTORES SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Acevedo Torija Tomas Javier
- Lamet Gil Olarte Rocio
- Lozano Santacruz Luis Miguel
- Queipo Llano Comyn Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17207 , F 148, S 8, H M 294861, I/A 14 (11/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-76-28
Empresa: COMISMAR CONSULTORES SL
Consejero Delegado Solidario
- Galvan Lamet Angel Maria
- Lamet Gil Olarte Rocio
- Lamet Moreno Miguel Angel
Consejero
- Galvan Lamet Angel Maria
- Lamet Gil Olarte Rocio
- Lamet Moreno Miguel Angel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17207 , F 148, S 8, H M 294861, I/A 14 (11/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-76-28
Empresa: COMISMAR CONTROL SA
Consejero Delegado
- Lamet Gil Olarte Rocio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12503 , F 225, S 8, H M 199330, I/A 59 (23/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-64-28
VER MAS ACTOS
Información de LAMET GIL OLARTE ROCIO
Mostramos los datos de LAMET GIL OLARTE ROCIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LAMET GIL OLARTE ROCIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos