LAMBERT THIERRY PATRICK
Informe ejecutivo de LAMBERT THIERRY PATRICK
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE LAMBERT THIERRY PATRICK
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BERKEM IBERICA SL | Administrador Unico | 18/10/2013 | 28/07/2015 |
NATUREX SPAIN SL | Administrador Unico | 22/02/2013 | 10/07/2015 |
NATUREX SPAIN SL | Administrador Solidario | 19/01/2010 | 22/02/2013 |
BURGUNDY BOTANICAL EXTRACTS IBERIA SA | Apoderado Solidario | 17/07/2012 | 31/10/2012 |
VINCULACIONES DE LAMBERT THIERRY PATRICK
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LAMBERT THIERRY PATRICK
Empresa: NATUREX INDUSTRIAL 2013 SL
Administrador Unico
- Lambert Thierry Patrick
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8985, L 6270, F 199, S 8, H V 113151, I/A 28 (28/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-146-46
Empresa: NATUREX SPAIN SL
Administrador Unico
- Lambert Thierry Patrick
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9238, L 6521, F 97, S 8, H V 136655, I/A 25 (10/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-134-46
Empresa: NATRACEUTICAL INDUSTRIAL SL
Administrador Unico
- Lambert Thierry Patrick
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8985, L 6270, F 198, S 8, H V 113151, I/A 23 (18/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-205-46
Empresa: NATUREX SPAIN SL
Administrador Unico
- Lambert Thierry Patrick
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9238, L 6521, F 95, S 8, H V 136655, I/A 21 (22/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-42-46
Empresa: NATUREX SPAIN SL
Administrador Solidario
- Dikansky Jacques Roger Maurice
- Lambert Thierry Patrick
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9238, L 6521, F 95, S 8, H V 136655, I/A 21 (22/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-42-46
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9499, L 6781, F 104, S 8, H V 149490, I/A 3 (17/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-142-46
Empresa: XERUTAN SL
Administrador Solidario
- Dikansky Jacques Roger Maurice
- Lambert Thierry Patrick
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9116, L 6400, F 192, S 8, H V 136655, I/A 2 (19/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-18-46
Información de LAMBERT THIERRY PATRICK
Mostramos los datos de LAMBERT THIERRY PATRICK que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LAMBERT THIERRY PATRICK, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos