LAMBERT PHILIPPE
Informe ejecutivo de LAMBERT PHILIPPE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LAMBERT PHILIPPE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ONDEO INDUSTRIAL SOLUTIONS SA | Apoderado | 31/03/2009 | 16/07/2012 |
ONDEO INDUSTRIAL SOLUTIONS SA | Apoderado | 09/04/2010 | 16/07/2012 |
ONDEO INDUSTRIAL SOLUTIONS SA | Consejero | 23/12/2011 |
VINCULACIONES DE LAMBERT PHILIPPE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LAMBERT PHILIPPE
Empresa: ONDEO INDUSTRIAL SOLUTIONS SA
Consejero
- Lambert Philippe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4754 , F 199, S 8, H BI 47355, I/A 21 (23/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-3-48
Empresa: ONDEO INDUSTRIAL SOLUTIONS SA
Apoderado
- Lambert Philippe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4754 , F 29, S 8, H BI 47355, I/A 16 (09/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-77-48
Empresa: ONDEO INDUSTRIAL SOLUTIONS SA
Apoderado
- Lambert Philippe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4754 , F 27, S 8, H BI 47355, I/A 11 (31/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-70-48
Empresa: ONDEO INDUSTRIAL SOLUTIONS SA
Apoderado
- Lambert Philippe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4754 , F 27, S 8, H BI 47355, I/A 10 (31/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-70-48
Información de LAMBERT PHILIPPE
Mostramos los datos de LAMBERT PHILIPPE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LAMBERT PHILIPPE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos