LAMAS BOLAÑO MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de LAMAS BOLAÑO MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE LAMAS BOLAÑO MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FILABO EDICIONES SL | Administrador Unico | 08/03/2012 |
VINCULACIONES DE LAMAS BOLAÑO MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LAMAS BOLAÑO MARIA DEL CARMEN
Empresa: LAMAS BOLAÑO SA
Apoderado
- Lamas Bolaño Maria Del Carmen
Consejero Delegado
Consejero
- Lamas Bolaño Celestino
- Lamas Bolaño Maria Del Carmen
- Sanchez Gonzalez Angeles
Presidente
Secretario
- Lamas Bolaño Maria Del Carmen
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25137 , F 62, S 8, H B 85523, I/A 15 (14/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-36-08
Empresa: LAMAS BOLAÑO SUBASTAS SA
Apoderado
- Lamas Bolaño Celestino
- Lamas Bolaño Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29889 , F 141, S 8, H B 161776, I/A 141 (21/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-186-08
Empresa: OSICA 2000 SL
Apoderado
- Lamas Bolaño Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37892 , F 25, S 8, H B 153488, I/A 14 (21/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-186-08
Empresa: CORLAM SL
Apoderado
- Lamas Bolaño Maria Del Carmen
- Lamas Bolaño Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39952 , F 13, S 8, H B 84831, I/A 24 (18/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-184-08
Empresa: FILABO EDICIONES SL
Administrador Unico
- Lamas Bolaño Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33545 , F 128, S 8, H B 232541, I/A 6 (08/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-56-08
Empresa: LAMAS BOLAÑO SA
Consejero Delegado
Consejero
- Lamas Bolaño Celestino
- Lamas Bolaño Maria Del Carmen
- Sanchez Gonzalez Angeles
Presidente
Secretario
- Lamas Bolaño Maria Del Carmen
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25137 , F 61, S 8, H B 85523, I/A 14 (10/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-242-08
Empresa: LAMAS BOLAÑO SA
Consejero Delegado
Consejero
- Alvarez Fernandez Rafael Tomas
- Lamas Bolaño Celestino
- Lamas Bolaño Maria Del Carmen
- Sanchez Gonzalez Angeles
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Lamas Bolaño Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25137 , F 61, S 8, H B 85523, I/A 14 (10/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-242-08
Empresa: FILABO EDICIONES SL
Administrador Solidario
- Alvarez Fernandez Rafael Tomas
- Lamas Bolaño Celestino
- Lamas Bolaño Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33545 , F 127, S 8, H B 232541, I/A 5 (01/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-239-08
Empresa: FILABO SA
Apoderado
- Lamas Bolaño Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30224 , F 105, S 8, H B 85005, I/A 20 (05/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-53-08
Empresa: FILABO SA
Consejero Delegado
Consejero
- Alvarez Fernandez Rafael Tomas
- Lamas Bolaño Celestino
- Lamas Bolaño Maria Del Carmen
- Sanchez Gonzalez Angeles
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Lamas Bolaño Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30224 , F 103, S 8, H B 85005, I/A 16 (18/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-249-08
VER MAS ACTOS
Información de LAMAS BOLAÑO MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de LAMAS BOLAÑO MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LAMAS BOLAÑO MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos