LAMARCA MARQUES RAMON
Informe ejecutivo de LAMARCA MARQUES RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LAMARCA MARQUES RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REEL SOLUTIONS SL | Administrador Unico | 28/07/2015 | 15/01/2024 |
REEL SOLUTIONS SL | Liquidador | 15/01/2024 | 15/01/2024 |
SAGUCI SL | Apoderado | 08/08/2019 |
VINCULACIONES DE LAMARCA MARQUES RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LAMARCA MARQUES RAMON
Empresa: REEL SOLUTIONS SL
Liquidador
- Lamarca Marques Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44930 , F 74, S 8, H B 471662, I/A 4 (15/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-15-08
Empresa: REEL SOLUTIONS SL
Administrador Unico
- Lamarca Marques Ramon
Liquidador
- Lamarca Marques Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44930 , F 74, S 8, H B 471662, I/A 4 (15/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-15-08
Empresa: SAGUCI SL
Apoderado
- Arnal Vellve Josep Maria
- Freixas Moradell Jaume
- Lamarca Marques Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23412 , F 96, S 8, H B 52465, I/A 17 (08/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-165-08
Empresa: REEL SOLUTIONS SL
Administrador Unico
- Lamarca Marques Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44930 , F 72, S 8, H B 471662, I/A 1 (28/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-147-08
Información de LAMARCA MARQUES RAMON
Mostramos los datos de LAMARCA MARQUES RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LAMARCA MARQUES RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos